Stefan Brenner
residente a Biel/Bienne, da Steg-Hohtenn Mandati attuali: Rise Up GmbH Persone correlate: Simon Spahr, Noah Veraguth, Gabriel Spahni Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Stefan Brenner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Stefan Brenner"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Stefan Brenner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Stefan Brenner"
|
|
Stefan Brenner
residente a Amriswil, da Weinfelden Mandati attuali: Brenner + Jöhr Holzbau GmbH in Liquidation Persone correlate: Harald Jöhr Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Stefan Brenner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Stefan Brenner"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Stefan Brenner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Stefan Brenner"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Stefan Brenner
Persone con il nome Stefan Brenner lavorano in questi rami economici
Gestione di studi di registrazione
Carpenteria, coprietto e construzione in legno
Gestione di studi di registrazione
Carpenteria, coprietto e construzione in legno
Privato con il nome Stefan Brenner
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Stefan Brenner
Numero di pubblicazione: HR02-1006095598, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Rise Up GmbH, in Zürich, CHE-412.541.747, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2022, Publ. 1005535458).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rise Up GmbH (CHE-412.541.747), in Zürich, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Veraguth, Noah, von Thusis, in Küsnacht (ZH), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Brenner, Stefan, von Steg-Hohtenn, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Brügg, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Spahni, Gabriel, von Köniz, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Spahr, Simon Fritz, von Lengnau (BE), in Biel/Bienne, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005811248, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Brenner + Jöhr Holzbau GmbH, in Wäldi, CHE-269.103.332, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2018, Publ. 1004493618).
Firma neu:
Brenner + Jöhr Holzbau GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.07.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brenner, Stefan, von Weinfelden, in Amriswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Weinfelden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005535458, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Rise Up GmbH, in Zürich, CHE-412.541.747, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 65 vom 01.04.2022, Publ. 1005440439).
Domizil neu:
Hardturmstrasse 122a, 8005 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rosa, Oliver Robert, von Zürich, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Veraguth, Noah, von Thusis, in Küsnacht (ZH), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brenner, Stefan, von Steg-Hohtenn, in Brügg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Spahni, Gabriel, von Köniz, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung].