Claude Bovier
residente a Troistorrents, da Vex Mandati attuali: DECO-JARDIN Sàrl, Déco-Jardin, Bovier Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Claude Bovier", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Claude Bovier"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Claude Bovier", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Claude Bovier"
|
|
Claude Bovier
residente a Haute-Nendaz, da Nendaz e Vex Mandati attuali: Bovier Claude - Tracteurs et machines agricoles Sàrl Persone correlate: Jeanine Bovier Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Claude Bovier", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Claude Bovier"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Claude Bovier", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Claude Bovier"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Claude Bovier
Persone con il nome Claude Bovier lavorano in questi rami economici
Progettazione giardini e paesaggistica
Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature
Progettazione giardini e paesaggistica
Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature
Privato con il nome Claude Bovier
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Claude Bovier
Numero di pubblicazione: HR02-1005990662, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Déco-Jardin, Bovier, à Massongex, CHE-105.346.096, entreprise individuelle (No. FOSC 215 du 04.11.1999, p.7527).
Nouvelle adresse:
Chemin des Eudrants 2, 1869 Massongex.
Inscription ou modification de personne(s):
Bovier, Claude, de Vex, à Troistorrents, titulaire, avec signature individuelle [précédemment: à Massongex].
Numero di pubblicazione: HR02-1005293928, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
DECO-JARDIN Sàrl, à Troistorrents, CHE-109.798.787, société à responsabilité limitée (No. FOSC 73 du 16.04.2020, Publ. 1004872215).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bovier née Moskovets, Nataliya, citoyenne ukrainienne, à Troistorrents, associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Bovier, Claude, de Vex, à Troistorrents, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 1'000.00 et pour une part sociale de CHF 19'000.00 [précédemment: pour une part sociale de CHF 19'000.00].
Numero di pubblicazione: 7163148, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Leumi Private Bank AG, in Zürich, CH-020.3.902.742-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2012, Publ. 6979256).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bovier, Claude-Alain, von Vernier, in Cologny, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rinnovato, Carmelo, italienischer Staatsangehöriger, in Gland, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schnee, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Killwangen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wächter, Orlando, von Mönthal, in Mönthal, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lind, Ronen, von Boswil, in Le Vaud, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nievergelt, Thomas, von Zürich, in Meilen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Perets, Shaul Shimon, israelischer Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bjelic, Bojan, von Maur, in Zürich, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Bösch-Berchtold, Cornelia, von Zürich, in Wil ZH, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Canonaco, Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Wallisellen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krebs, Ursula, von Wildberg, in Winterthur, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Lasry, Noémie, von Lausanne, in Genève, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Müller, André, von Boswil, in Niederrohrdorf, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sahar, Gal, von Mellingen, in Zürich, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: israelischer Staatsangehöriger];
Cohen, David, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ponnusamy, Manikandan, indischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rösler, Stéphane, von Valbroye, in Hunzenschwil, mit Kollektivprokura zu zweien.