Didier Bourgeois
residente a Corcelles-près-Concise, da Ballaigues Mandati attuali: Devigny Vins de Domaines et Châteaux S.A. Persone correlate: Valentin Bourgeois Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Didier Bourgeois", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Didier Bourgeois"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Didier Bourgeois", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Didier Bourgeois"
|
|
Didier Bourgeois
residente a Martigny, da Bovernier Mandati attuali: Verabit Sàrl, SWISS SKY SA Persone correlate: Geert Flament Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Didier Bourgeois", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Didier Bourgeois"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Didier Bourgeois", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Didier Bourgeois"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Didier Bourgeois
Persone con il nome Didier Bourgeois lavorano in questi rami economici
Viticolo
Servizi per banche e istituti di credito
Altro commercio con prodotti diversi
Viticolo
Servizi per banche e istituti di credito
Altro commercio con prodotti diversi
Privato con il nome Didier Bourgeois
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Didier Bourgeois
Numero di pubblicazione: HR02-1005917717, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Restaurant Relais des Neiges Sàrl, à Val de Bagnes, CHE-180.285.548, société à responsabilité limitée (No. FOSC 4 du 07.01.2021, Publ. 1005067295).
Nouvelle raison sociale:
Restaurant Relais des Neiges Sàrl en liquidation.
Nouvelle adresse:
c/o Fiduciaire du St-Bernard SA, Chemin des Marais Verts 4, 1936 Verbier. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 21.11.2023.
Inscription ou modification de personne(s):
Bourgeois, Didier Félicien, de Bovernier, à Martigny, liquidateur, avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005808712, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Verabit Sàrl, à Martigny, CHE-304.268.081, société à responsabilité limitée (No. FOSC 148 du 03.08.2021, Publ. 1005263845).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Pitteloud, Stéphane, de Sion, à Vétroz, gérant, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Bourgeois, Didier, de Bovernier, à Martigny, gérant, avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: HR01-1005383889, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
SWISS SKY SA, à Val de Bagnes, CHE-482.310.615, c/o Fiduciaire du St-Bernard Sàrl, Chemin des Marais Verts 4, 1936 Verbier, société anonyme (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
03.12.2021.
But:
La société a pour but: "Honoraires de consulting dans divers domaines, détention de participations;
commerce de sacs de voyage, de sacs d'affaires et de maroquinerie en général;
commerce de métaux et de pierres précieuses. La société peut effectuer toute opération financière ou commerciale en rapport direct ou indirect avec son but ou apte à le favoriser;
elle peut en particulier contracter des dettes et accorder des prêts ou constituer des gages en faveur de toute personne, y compris ses actionnaires, ou tout établissement bancaire;
elle peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, prendre des participations, fonder ou financer des entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but.".
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 50'000.00.
Actions:
1'000 actions nominatives de CHF 100.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux actionnaires:
par avis inséré dans la FOSC ou par lettre recommandée ou courriel avec accusé de réception (si les adresses électroniques de tous les actionnaires sont connues) pour les convocations aux assemblées générales et par écrit ou courriel pour les autres communications. Selon déclaration du 03.12.2021, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Flament, Geert, citoyen belge, à Alsemberg (BE), président du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Bourgeois, Didier, de Bovernier, à Martigny, administrateur, avec signature individuelle.