Carlo Borer
residente a Oberbipp, da Erschwil Mandati attuali: Borer Holding AG Persone correlate: Markus Borer, Urs Kaiser, Patrik Borer Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Carlo Borer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Carlo Borer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Carlo Borer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Carlo Borer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Carlo Borer
Persone con il nome Carlo Borer lavorano in questi rami economici
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Privato con il nome Carlo Borer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Carlo Borer
Numero di pubblicazione: HR02-1004497473, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Borer Holding AG, in Zuchwil, CHE-103.974.465, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2013, Publ. 1163497).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borer, Carlo, von Erschwil, in Oberbipp, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wanzwil];
Borer, Patrik, von Erschwil, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küttigkofen].
Numero di pubblicazione: 3492071, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
CB Industries GmbH, in Zuchwil, CHE-111.726.461, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 191 vom 02.10.2009, Publ. 5275078).
Firma neu:
CB Industries GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.04.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borer, Carlo, von Erschwil, in Zuchwil, Gesellschafter, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit einem Stammanteil von CHF 39'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6056482, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Vinifera GmbH, in Heimenhausen, CH-073.4.006.552-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 70 vom 13.04.2010, S. 7, Publ. 5583572).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Borer, Carlo, von Erschwil, in Wanzwil (Heimenhausen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Hans Jörg, von Hindelbank, in Grenchen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift];
SWP Software Project Consult AG (CH-073.3.001.439-8), in Grenchen, Gesellschafterin, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].