Frédéric Bonelli
residente a Genève, da Francia Mandati attuali: COINGROUP SA Persone correlate: Nicolas Salmon Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Frédéric Bonelli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Frédéric Bonelli"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Frédéric Bonelli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Frédéric Bonelli"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Frédéric Bonelli
Persone con il nome Frédéric Bonelli lavorano in questi rami economici
Esercizio di una editoria (analogo/digitale)
Esercizio di una editoria (analogo/digitale)
Privato con il nome Frédéric Bonelli
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Frédéric Bonelli
Numero di pubblicazione: 2709799, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Dimeres Holdings AG, in Sarnen, CHE-473.032.179, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 11.10.2012, Publ. 6885870).
Firma neu:
Dimeres Holdings AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 10.02.2016 aufgelöst. Gemäss Verwaltungsratserklärung vom 10.02.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG in Sarnen ( CH-140.9.000.643-5), in Sarnen, Revisionsstelle;
Bonelli, Frédéric, französischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
der Megreditchian, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jacquet, Maximilien, französischer Staatsangehöriger, in -1 Moskau (RU), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laurent, Eric, von Wallbach, in Engelberg, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6712732, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Dimeres Holdings AG, in Sarnen, CH-140.3.004.030-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2011, S. 0, Publ. 6432530).
Statutenänderung:
24.05.2012.
Aktienkapital neu:
CHF 133'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 133'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
13'300 Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jacquet, Maximilien, französischer Staatsangehöriger, in Moskaus (RU), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Paris (FR), Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bonelli, Frédéric, französischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
der Megreditchian, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.