Peter Bommeli
residente a Cham, da Berg (TG) Mandati attuali: Peter Bommeli Asset Management GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Bommeli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Bommeli"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Bommeli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Bommeli"
|
|
Peter Bommeli
residente a Herdern, da Berg (TG) Mandati attuali: Peter Bommeli Architekt und Raumplaner Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Bommeli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Bommeli"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Bommeli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Bommeli"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Peter Bommeli
Persone con il nome Peter Bommeli lavorano in questi rami economici
Servizi per banche e istituti di credito
Uffici di architettura e ingegneria
Servizi per banche e istituti di credito
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Peter Bommeli
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Peter Bommeli
Numero di pubblicazione: HR02-1005045082, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Nardi Asset Management & Consulting AG, in Urdorf, CHE-371.180.590, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 06.04.2017, S.0, Publ. 3449335). [gestrichen: Weitere Adresse: Selnaustrasse 52, 8001 Zürich.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bommeli, Peter, von Berg TG, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4313737, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Licht im Osten LIO, Schweizerisches Missions- und Hilfswerk, in Winterthur, CHE-101.570.418, Verein (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2016, Publ. 2698467).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bommeli, Peter, von Berg TG, in Bürglen TG, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beereuter, Johannes Ulrich, von Oberembrach, in Knonau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maurer, Johann, von Oberstammheim, in Oberstammheim, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schärer, Susanne, von Thörigen, in Reiden, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Christoph, von Eggersriet, in Langendorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Griesinger, Walter, von Hüttikon, in Walenstadt, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Degen, Thomas, von Läufelfingen, in Wila, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neukom, Brigitte, von Rafz, in Rafz, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 2511091, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Peter Bommeli Asset Management GmbH, in Zug, CHE-183.633.054, Loretorain 6, 6300 Zug, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
06.11.2015.
Zweck:
Erbringung von Finanzdienstleistungen aller Art;
Treuhandgeschäfte, Unternehmens- und Wirtschaftsberatung sowie Vermögensberatung;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 09.11.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Bommeli, Peter, von Berg TG, in Zug, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.