Markus Bolte
residente a Grenchen, da Germania Mandati attuali: City-Offset Grenchen AG Persone correlate: Michael Bolte Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Markus Bolte", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Markus Bolte"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Markus Bolte", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Markus Bolte"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Markus Bolte
Persone con il nome Markus Bolte lavorano in questi rami economici
Funzionamento di una tipografia e/o di una legatoria
Funzionamento di una tipografia e/o di una legatoria
Privato con il nome Markus Bolte
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Markus Bolte
Numero di pubblicazione: HR02-1005914121, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
City-Offset Grenchen AG, in Grenchen, CHE-143.038.230, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2013, S.0, Publ. 1226513).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bolte, Hedwig, deutsche Staatsangehörige, in Grenchen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolte, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Grenchen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bolte, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Grenchen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1110405, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
webdruckerei gmbh, bisher in Grenchen, CH-241.4.007.232-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2008, S. 12, Publ. 4320566).
Gründungsstatuten:
28.01.2008.
Statutenänderung:
27.09.2013.
Sitz neu:
Münchenstein.
Domizil neu:
Venedig-Strasse 31, 4142 Münchenstein.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Riem, Alfred, von Mühledorf BE, in Grenchen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bolte, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Grenchen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bolte, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Deitingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tleugabylova, Gulnara, kasachische Staatsangehörige, in Basel, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Aeberli, Beat, von Basel, in Basel, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4320566, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
webdruckerei gmbh, in Grenchen, CH-241.4.007.232-4, Solothurnstrasse 84, 2540 Grenchen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
28.01.2008.
Zweck:
Herstellung und Vertrieb von Druckerzeugnissen insbesondere über elektronische Medien. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, ferner im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.--. Nebenleistungspflicht gemäss Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 28.01.2008 untersteht die Gesellschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Riem, Alfred, von Mühledorf BE, in Grenchen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen von je CHF 1'000.--;
Bolte, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Grenchen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen von je CHF 1'000.--;
Bolte, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Deitingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen von je CHF 1'000.--.