Albert Bolliger
residente a Füllinsdorf, da Basel Mandati attuali: Bolliger Immobilien, Bücheler Architektur + Generalunternehmung AG Persone correlate: Imelda Melanie Bücheler-Bischof, Patrick Bücheler, Paul Josef Bücheler e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Albert Bolliger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Albert Bolliger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Albert Bolliger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Albert Bolliger"
|
|
Albert Bolliger
residente a Au, da Küttigen, Zürich e Stäfa Mandati attuali: Sinus-Verlag AG Persone correlate: Irene Margrith Zwicky Bolliger Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Albert Bolliger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Albert Bolliger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Albert Bolliger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Albert Bolliger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Albert Bolliger
Persone con il nome Albert Bolliger lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Uffici di architettura e ingegneria
Gestione di studi di registrazione
Compravendita di immobili propri
Uffici di architettura e ingegneria
Gestione di studi di registrazione
Privato con il nome Albert Bolliger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Albert Bolliger
Numero di pubblicazione: HR02-1005834762, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Sinus-Verlag AG, in Kilchberg (ZH), CHE-103.675.229, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2022, Publ. 1005630069).
Statutenänderung:
30.08.2023.
Sitz neu:
Wädenswil.
Domizil neu:
Am Rain 5a, 8804 Au ZH.
Weitere Adressen:
Postfach 29, 8804 Au ZH.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolliger, Albert, von Zürich, Stäfa und Küttigen, in Wädenswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Zwicky Bolliger, Irene Margrith, von Glarus Nord, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005630069, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Sinus-Verlag AG, in Kilchberg (ZH), CHE-103.675.229, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 17.02.2004, S.19, Publ. 2126476).
Statutenänderung:
16.11.2022.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 11.11.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Largey AG, in Illnau-Effretikon, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolliger, Albert, von Zürich, Stäfa und Küttigen, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Zürich und Küttigen, in Kilchberg (ZH)].
Numero di pubblicazione: 5877042, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Bücheler Architektur + Generalunternehmung AG, in Amriswil, CH-440.3.005.175-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2009, S. 18, Publ. 5049954).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolliger, Albert, von Basel, in Füllinsdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.