Felix Bolli
residente a Beringen, da Beringen Mandati attuali: fidevision ag Persone correlate: Reto Walser, Guido Walter Morger, Stefan Bösiger e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Felix Bolli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Felix Bolli"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Felix Bolli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Felix Bolli"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Felix Bolli
Persone con il nome Felix Bolli lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi informatici
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome Felix Bolli
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Felix Bolli
Numero di pubblicazione: HR02-1005747677, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Verband Kehrichtverwertung Thurgau (KVA-TG), in Weinfelden, CHE-108.379.413, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 201 vom 15.10.2021, Publ. 1005313683). [Teils-Aktualisierung der Funktionsbezeichnungen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bolli, Felix, von Beringen, in Beringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stäheli, Reto, von Egnach, in Arbon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fink, Patrik, von Gaiserwald, in Romanshorn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fürst, Reto, von Romanshorn, in Neukirch (Egnach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gertsch, Frank, von Lauterbrunnen, in Güttingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Krech, Katja, von St. Gallen, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schär, Urs, von Egnach, in Langrickenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vögeli, Max, von Wichtrach, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bartholet, Renzo, von Flums, in Weinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Holenstein, Benjamin, von Kirchberg (SG), in Bottighofen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfluger, David, von Solothurn, in Wängi, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stäheli, Martin, von Langrickenbach, in Niederuzwil (Uzwil), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tanner, Käthi, von Siblingen, in Weinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Marco, von Gränichen, in Ettenhausen TG (Aadorf), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004800434, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Berichtigung des im SHAB Nr. 244 vom 17.12.2019 publizierten TR-Eintrags Nr. 5886 vom 12.12.2019 Verband Kehrichtverwertung Thurgau (KVA-TG), in Weinfelden, CHE-108.379.413, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2019, Publ. 1004785621).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolli, Felix, von Beringen, in Beringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Bolliger, Felix, in Binningen].
Numero di pubblicazione: HR02-1004707803, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Renergia Zentralschweiz AG, in Root, CHE-143.720.451, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2017, Publ. 3473541).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bolli, Felix, von Beringen, in Beringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jung, Gregor, von Hitzkirch, in Inwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.