Francis Pascal Paul Boillod
residente a Bassersdorf, da Le Cerneux-Péquignot Mandati attuali: Truninger-Plot24 AG Persone correlate: Martin Hurter, Roger Heis, Richard Andreas Gassmann e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Francis Pascal Paul Boillod", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Francis Pascal Paul Boillod"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Francis Pascal Paul Boillod", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Francis Pascal Paul Boillod"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Francis Pascal Paul Boillod
Persone con il nome Francis Pascal Paul Boillod lavorano in questi rami economici
Funzionamento di una tipografia e/o di una legatoria
Funzionamento di una tipografia e/o di una legatoria
Privato con il nome Francis Pascal Paul Boillod
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Francis Pascal Paul Boillod
Numero di pubblicazione: HR02-1005899553, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Truninger-Plot24 AG, in Zürich, CHE-105.846.192, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2022, Publ. 1005621682).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ammann, Urs Karl, von Wängi, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaiser, Fabian Maximilian, deutscher Staatsangehöriger, in Brunegg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hurter, Martin, von Basel, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boillod, Francis, von Le Cerneux-Péquignot, in Bassersdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005796510, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Media Focus Schweiz GmbH, in Zürich, CHE-440.348.635, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2020, Publ. 1005035505).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boillod, Francis Pascal Paul, von Le Cerneux-Péquignot, in Bassersdorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ceppi, Franca, italienische Staatsangehörige, in Lugano, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
AGB Nielsen Media Research B.V. (34151003), in Amsterdam (NL), Gesellschafterin, mit 51 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Diemen (NL)];
Fixle, Christina Anna, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005215703, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
nunxs GmbH, in Bassersdorf, CHE-455.229.270, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2016, S.0, Publ. 2755977).
Firma neu:
nunxs GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 31.05.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boillod, Francis Pascal Paul, von Le Cerneux-Péquignot, in Bassersdorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Boillod-Badertscher, Sandra, von Le Cerneux-Péquignot, in Bassersdorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].