Patrick Markus Bösch
residente a Wallisellen, da Ebnat-Kappel Mandati attuali: Viascom GmbH Persone correlate: Nikola Stankovic Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Patrick Markus Bösch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Patrick Markus Bösch"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Patrick Markus Bösch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Patrick Markus Bösch"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Patrick Markus Bösch
Persone con il nome Patrick Markus Bösch lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi informatici
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome Patrick Markus Bösch
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Patrick Markus Bösch
Numero di pubblicazione: HR02-1005410399, Ufficio del registro di commercio Appenzello Interno, (310)
Viascom GmbH, in Appenzell, CHE-269.801.554, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2021, Publ. 1005341413).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Forster, Dominik Felix, von Rüthi (SG), in Eschlikon TG (Eschlikon), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bösch, Patrick Markus, von Ebnat-Kappel, in Wallisellen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Stankovic, Nikola, von St. Gallen, in Dietikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005341413, Ufficio del registro di commercio Appenzello Interno, (310)
Viascom GmbH, in Appenzell, CHE-269.801.554, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2021, Publ. 1005317441).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bösch, Patrick Markus, von Ebnat-Kappel, in Wallisellen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Stankovic, Nikola, von St. Gallen, in Dietikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Forster, Dominik Felix, von Rüthi (SG), in Eschlikon TG (Eschlikon), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005317441, Ufficio del registro di commercio Appenzello Interno, (310)
Viascom GmbH, bisher in St. Gallen, CHE-269.801.554, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 192 vom 05.10.2015, Publ. 2407283).
Statutenänderung:
13.10.2021.
Sitz neu:
Appenzell.
Domizil neu:
Weissbadstrasse 8b, 9050 Appenzell.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, Planung, Entwicklung, Verkauf und Unterhalt von Softwarelösungen, sowie die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Informations- und Kommunikationstechnologie. Sie kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bösch, Patrick Markus, von Ebnat-Kappel, in Wallisellen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in St. Gallen];
Stankovic, Nikola, von St. Gallen, in Dietikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in St. Gallen].