Rainer Böhnke
residente a Berlin, da Germania Mandati attuali: Pharmact Holding AG Persone correlate: Marcel Martin, Roger André Martin, Gunther Burgard Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rainer Böhnke", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rainer Böhnke"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rainer Böhnke", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rainer Böhnke"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Rainer Böhnke
Persone con il nome Rainer Böhnke lavorano in questi rami economici
Esercizio di una società partecipate
Esercizio di una società partecipate
Privato con il nome Rainer Böhnke
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Rainer Böhnke
Numero di pubblicazione: HR02-1004481467, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
PharmACT Schweiz AG, in Baden, CHE-101.500.286, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2018, Publ. 4149019).
Statutenänderung:
23.08.2018. 19.09.2018.
Sitz neu:
Mellingen.
Domizil neu:
c/o Peter Klauser, Kreuzzelgstrasse 7, 5507 Mellingen.
Zweck neu:
Verwaltung von Patenten, Forschung und Entwicklung im Bereich medizinischer Geräte und pharmazeutischer Produkte, Ausgabe von Lizenzen zur Herstellung von medizinischen und pharmazeutischen Produkten sowie Übernahme von Patenten und Lizenzen von Dritten zur Entwicklung von Arzneimitteln und medizinischen Geräten;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 19.09.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burgard, Dr. Gunther, deutscher Staatsangehöriger, in Homburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Böhnke, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klauser, Peter, von Zürich, in Mellingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5387798, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
e.siqia Business AG, in Zug, CH-170.3.026.156-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2009, S. 23, Publ. 4945806).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Böhnke, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martin, Roger, von Krinau, in Eschenbach LU, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5331616, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
e.siqia group ag, in Baden, CH-400.3.008.448-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 07.10.2009, S. 2, Publ. 5280716).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Böhnke, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.