Reiner Böck
residente a Mammern, da Germania Mandati attuali: my - eware solution AG Persone correlate: Holger Havemann Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Reiner Böck", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Reiner Böck"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Reiner Böck", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Reiner Böck"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Reiner Böck
Persone con il nome Reiner Böck lavorano in questi rami economici
Servizi pubblicità
Servizi pubblicità
Privato con il nome Reiner Böck
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Reiner Böck
Numero di pubblicazione: 6755098, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
RUWA Management AG, in Tägerwilen, CH-440.3.016.787-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2009, S. 23, Publ. 5144208).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Böck, Reiner, deutscher Staatsangehöriger, in Mammern, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6304072, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
HEBA Bodensee AG, in Mammern, CH-440.3.019.077-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2006, S. 12, Publ. 3350894).
Statutenänderung:
12.08.2011.
Sitz neu:
Tägerwilen.
Domizil neu:
Spulackerstrasse 42, 8274 Tägerwilen.
Zweck neu:
Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland gewerbliche Schutzrechte, Knowhow und Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder Fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 12.08.2011 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Böck, Reiner, deutscher Staatsangehöriger, in Mammern, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
RUWA Treuhand und Beratungs AG, in Goldach, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sotonica-Miskulin, Anita, von Schaffhausen, in Thayngen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5144208, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
RUWA Revisions AG, in Tägerwilen, CH-440.3.016.787-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2009, S. 17, Publ. 4924712).
Statutenänderung:
26.06.2009.
Firma neu:
RUWA Management AG.
Zweck neu:
Dauernde Verwaltung von Beteiligungen an Firmen und Managementdienstleistungen für diese Firmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 26.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [aufgehoben]. [gestrichen: Die Unterlagen über die besondere Befähigung als Revisor sind beim Handelsregister des Kantons Thurgau hinterlegt].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ofri Treuhand und Unternehmungsberatung AG, in Kreuzlingen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böck, Reiner, deutscher Staatsangehöriger, in Mammern, Präsident, mit Einzelunterschrift.