Jakob Blumer
residente a Glarus, da Glarus Mandati attuali: Segel- und Motorbootclub Glarnerland und Walensee Persone correlate: Werner Schlittler, Andreas Martin Trachsler, Carmen Mohn e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jakob Blumer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jakob Blumer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jakob Blumer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jakob Blumer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Jakob Blumer
Persone con il nome Jakob Blumer lavorano in questi rami economici
Servizi sport
Servizi sport
Privato con il nome Jakob Blumer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Jakob Blumer
Numero di pubblicazione: HR02-1005419825, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
YAP YOUNG ARTISTS IN PROGRESS, in Zumikon, CHE-115.270.603, Verein (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2021, Publ. 1005355375).
Name neu:
YAP YOUNG ARTISTS IN PROGRESS in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.01.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Lennep, Reinout, niederländischer Staatsangehöriger, in Zumikon, Präsident des Vorstandes, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Blumer, Jakob, von Glarus Süd, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hassam-Godly, Claudia, von Guarda, in Russikon, Mitglied des Vorstandes, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schweri, Yolanda Maria, von Koblenz, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005355375, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
YAP YOUNG ARTISTS IN PROGRESS, in Aesch (ZH), CHE-115.270.603, Verein (SHAB Nr. 112 vom 14.06.2010, S.28, Publ. 5673744).
Statutenänderung:
06.12.2019.
Sitz neu:
Zumikon.
Domizil neu:
c/o Reinout van Lennep, Chapfstrasse 83, 8126 Zumikon.
Weitere Adressen:
c/o Anwaltsbüro Yolanda Schweri, Postfach 2263, 8021 Zürich 1.
Organisation neu:
[Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.]. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knobloch, Karl, von Zürich, in Aesch ZH, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Marxer Blumer, Judith, von Schwanden GL, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Lennep, Reinout, niederländischer Staatsangehöriger, in Zumikon, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blumer, Jakob, von Glarus Süd, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004908140, Ufficio del registro di commercio Glarona
J. Blumer Immobilien AG, in Glarus Süd, CHE-102.692.774, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2011, S.0, Publ. 6137106).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blumer, Jakob, von Glarus Süd, in Mitlödi (Glarus Süd), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blumer, Jürg, von Glarus Süd, in Mitlödi (Glarus Süd), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blumer, Regula, von Glarus Süd, in Mitlödi (Glarus Süd), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].