Marco Francesco Bizzozero
residente a Meilen, da Vezia Mandati attuali: iCapital Network AG Persone correlate: Janine Sarah Canham, Stephen Craig Jacobs, Vinod David Berchtold Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marco Francesco Bizzozero", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marco Francesco Bizzozero"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marco Francesco Bizzozero", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marco Francesco Bizzozero"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Marco Francesco Bizzozero
Persone con il nome Marco Francesco Bizzozero lavorano in questi rami economici
Ricerca e sviluppo
Ricerca e sviluppo
Privato con il nome Marco Francesco Bizzozero
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Marco Francesco Bizzozero
Numero di pubblicazione: HR02-1005325638, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
iCapital Network AG, in Zürich, CHE-151.887.952, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2019, Publ. 1004654325).
Statutenänderung:
22.10.2021.
Aktienkapital neu:
CHF 1'200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
12'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 22.10.2021 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 1'100'000.00 verrechnet, wofür 11'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fortin, Thomas Marcel, amerikanischer Staatsangehöriger, in New York (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bizzozero, Marco Francesco, von Vezia, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Jacobs, Stephen Craig, amerikanischer Staatsangehöriger, in East Hampton / NY (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3592465, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Swiss Finance Institute Stiftung, in Zürich, CHE-112.486.472, Stiftung (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2017, Publ. 3309807).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bizzozero, Marco, von Vezia, in Meilen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Streib, Christoph, von Basel, in Adlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmedders, Karl Heinrich, deutscher Staatsangehöriger, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Isele, Dr. Stephanino Johannes Michael, von Dübendorf, in Zug, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Nösberger, Adrian, von St. Antoni, in Küsnacht ZH, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bürgi, Markus Philipp Henry, von Adliswil, in Adliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3589721, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Verband der Auslandsbanken in der Schweiz, in Zürich, CHE-108.028.037, Verein (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2016, Publ. 3076219).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bizzozero, Marco, von Vezia, in Meilen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Braden, Kristine, amerikanische Staatsangehörige, in Herrliberg, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hinder, Peter, von Wilen TG, in Weinfelden, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.