Martin Kurt Bischoff
residente a St. Gallen, da St. Gallen Mandati attuali: QESTIT AG, datenschutzguide.ch GmbH e di più Persone correlate: Andrew David Wigram, Sabrina Schönhart, Reto Mario Züst e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Martin Kurt Bischoff", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Martin Kurt Bischoff"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Martin Kurt Bischoff", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Martin Kurt Bischoff"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Martin Kurt Bischoff
Persone con il nome Martin Kurt Bischoff lavorano in questi rami economici
Servizi per consulenza manageriale
Fornitura di servizi informatici
Viticolo
Servizi per consulenza manageriale
Fornitura di servizi informatici
Viticolo
Privato con il nome Martin Kurt Bischoff
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Martin Kurt Bischoff
Numero di pubblicazione: HR02-1005970079, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
QESTIT AG, in Zürich, CHE-205.004.868, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2022, Publ. 1005518316).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bischoff, Martin, von St. Gallen, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mudrinic, Sasko, von Wohlen (AG), in Wohlen (AG), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005681473, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Confideo IT Consulting AG, in St. Gallen, CHE-370.307.528, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2022, Publ. 1005581618).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bischoff, Martin, von St. Gallen, in Rorschacherberg, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005603000, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
datenschutzguide.ch GmbH, in Zürich, CHE-498.668.376, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2022, Publ. 1005500230).
Statutenänderung:
25.10.2022.
Stammkapital neu:
CHF 45'000.00 [bisher: CHF 21'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bischoff, Martin Kurt, von St. Gallen, in Rorschacherberg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 133 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 53 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Wissing, Claus, deutscher Staatsangehöriger, in Emsdetten (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 133 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 53 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Ribbers, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Emsdetten (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 132 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 52 Stammanteilen zu je CHF 100.00].