Roland Bienz
residente a Geroldswil, da Luzern Mandati attuali: Electrolux AG Persone correlate: Geza Stanek, Stefano Francesco Saverio Grasso, Marcel Martin e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roland Bienz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roland Bienz"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roland Bienz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roland Bienz"
|
|
Roland Bienz
residente a Schaffhausen, da Stammheim Mandati attuali: Anliker Auto AG Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roland Bienz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roland Bienz"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roland Bienz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roland Bienz"
|
|
Roland Bienz
residente a Giswil, da Hasle (LU) Mandati attuali: Garage & Carrosserie Bienz AG Persone correlate: Hans Josef Bienz, Thomas Bienz Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roland Bienz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roland Bienz"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roland Bienz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roland Bienz"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Roland Bienz
Persone con il nome Roland Bienz lavorano in questi rami economici
Commercio di beni di consumo
Commercio di automobili
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Commercio di beni di consumo
Commercio di automobili
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Privato con il nome Roland Bienz
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Roland Bienz
Numero di pubblicazione: HR02-1004915169, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Anliker Auto AG, in Stein am Rhein, CHE-313.433.485, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2011, S.0, Publ. 6153348).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Anliker-Roost, Manfred, von Gondiswil, in Eschenz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Unterschlatt (Schlatt (TG)), einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bienz, Roland, von Stammheim, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004574655, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Gastros Switzerland AG, in Zürich, CHE-116.325.974, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2019, Publ. 1004557172).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bienz, Roland, von Luzern, in Geroldswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cairoli, Peter, von Thörigen, in Pratteln, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004506369, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Gastros Switzerland AG, in Zürich, CHE-116.325.974, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2018, Publ. 4304559).
Statutenänderung:
09.11.2018.
Aktienkapital neu:
CHF 648'053.00 [bisher: CHF 531'386.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 648'053.00 [bisher: CHF 531'386.00].
Aktien neu:
648'053 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 531'386 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bardola, Duri, von Sent, in Weinfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bienz, Roland, von Luzern, in Geroldswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cairoli, Peter, von Thörigen, in Pratteln, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Briccos, Walter, von Basel, in Olsberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.