Pascale Ghislaine Bichsel-Soldati
residente a Tavannes, da Lützelflüh Mandati attuali: PB Management Sàrl, ABS Immobilier Sàrl Persone correlate: Sébastien Bichsel, Sébastien Bichsel Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Pascale Ghislaine Bichsel-Soldati", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Pascale Ghislaine Bichsel-Soldati"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Pascale Ghislaine Bichsel-Soldati", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Pascale Ghislaine Bichsel-Soldati"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Pascale Ghislaine Bichsel-Soldati
Persone con il nome Pascale Ghislaine Bichsel-Soldati lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Pascale Ghislaine Bichsel-Soldati
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Pascale Ghislaine Bichsel-Soldati
Numero di pubblicazione: HR02-1005560879, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
ABS Bichsel Peinture-Plâtrerie Sàrl, précédemment à Corgémont, CHE-115.015.293, société à responsabilité limitée (No. FOSC 243 du 13.12.2012, Publ. 6974534).
Modification des statuts:
18.08.2022.
Nouvelle raison sociale:
SXSX Sàrl.
Nouveau siège:
Les Breuleux.
Nouvelle adresse:
Rue du Midi 8, 2345 Les Breuleux.
Nouveau but:
Exploitation d'une entreprise de construction, de rénovation, à savoir également en tant qu'entreprise générale. La société peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, acquérir ou vendre et gérer des immeubles, faire toutes les opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bichsel-Soldati, Pascale Ghislaine, de Lützelflüh, à Corgémont, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Bichsel, Sébastien, de Lützelflüh, à Loveresse, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: à Corgémont].
Numero di pubblicazione: HR02-1005560881, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
S. Bichsel Sàrl Tramelan, précédemment à Tramelan, CHE-108.684.951, société à responsabilité limitée (No. FOSC 109 du 08.06.2018, Publ. 4277985).
Modification des statuts:
18.08.2022.
Nouvelle raison sociale:
SXS Sàrl.
Nouveau siège:
Les Breuleux.
Nouvelle adresse:
Rue du Midi 8, 2345 Les Breuleux.
Nouveau but:
Exploitation d'une entreprise de construction, de rénovation, à savoir également en tant qu'entreprise générale. La société peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, acquérir ou vendre et gérer des immeubles, faire toutes les opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bichsel-Soldati, Pascale Ghislaine, de Lützelflüh, à Corgémont, avec signature individuelle, .
Inscription ou modification de personne(s):
SXSX Sàrl (CHE-115.015.293), à Les Breuleux, associée, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: ABS Bichsel Peinture-Plâtrerie Sàrl (CHE-115.015.293), à Corgémont];
Bichsel, Sébastien, de Lützelflüh, à Loveresse, gérant, avec signature individuelle [précédemment: à Corgémont].
Numero di pubblicazione: HR02-1005554150, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
ABS Immobilier Sàrl, à Corgémont, CHE-394.196.030, société à responsabilité limitée (No. FOSC 57 du 22.03.2013, p.0, Publ. 7116268).
Modification des statuts:
18.08.2022.
Nouveau siège:
Loveresse.
Nouvelle adresse:
La Fenatte 8, 2732 Loveresse.
Inscription ou modification de personne(s):
Bichsel, Sébastien, de Lützelflüh, à Loveresse, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: à Corgémont];
Bichsel-Soldati, Pascale Ghislaine, de Lützelflüh, à Tavannes, avec signature individuelle [précédemment: à Corgémont].