Walter Bettler
residente a Spiez, da Boltigen Mandati attuali: Raiffeisenbank Thunersee Genossenschaft Persone correlate: Claudia Mathis, Marco Müri, Marcel Durand e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Walter Bettler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Walter Bettler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Walter Bettler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Walter Bettler"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Walter Bettler
Persone con il nome Walter Bettler lavorano in questi rami economici
Esercizio delle banche e istituti di credito
Esercizio delle banche e istituti di credito
Privato con il nome Walter Bettler
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Walter Bettler
Numero di pubblicazione: 3933715, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Raiffeisenbank Thunersee Genossenschaft, in Spiez, CHE-105.841.970, Genossenschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2017, Publ. 3756681).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bettler, Walter, von Boltigen, in Spiez, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3824291, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Raiffeisenbank Obersimmental-Saanenland Genossenschaft, in Zweisimmen, CHE-105.795.198, Genossenschaft (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2017, Publ. 3561011).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bettler, Walter, von Boltigen, in Spiez, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buchs, Elmar, von Jaun, in Gstaad (Saanen), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2773305, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Raiffeisenbank Obersimmental Genossenschaft, in Lenk, CHE-105.795.198, Genossenschaft (SHAB Nr. 176 vom 11.09.2015, Publ. 2368475).
Statutenänderung:
11.03.2016.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Raiffeisenbank Saanenland Genossenschaft, in Saanen ( CHE-105.798.423) gemäss Fusionsvertrag vom 12.01.2016 und Bilanz per 31.12.2015. Aktiven von CHF 235'862'876.95 und Fremdkapital von CHF 233'594'620.96 gehen auf die übernehmende Genossenschaft über. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft und erhalten für einen Anteilschein zu CHF 200.00 der übertragenden Genossenschaft einen Anteilschein zu CHF 200.00 der übernehmenden Genossenschaft.
Firma neu:
Raiffeisenbank Obersimmental-Saanenland Genossenschaft.
Sitz neu:
Zweisimmen.
Domizil neu:
Farbgasse 6, 3770 Zweisimmen.
Weitere Adresse:
Reidenbach, 3766 Boltigen.
Weitere Adresse:
Nageldach, 3772 St. Stephan.[bisher: Weitere Geschäftslokale: 1. Nageldach, 3772 St. Stephan ;
2. Reidenbach, 3766 Boltigen ;
3. Farbgasse, 3770 Zweisimmen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dietrich, Hansjörg, von Leissigen, in St. Stephan, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krebser-Blatti, Patricia, von Thun, in Boltigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rösti, Hermann, von St. Stephan, in Boltigen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Werren-Knöri, Rudolf, von St. Stephan, in Matten (St. Stephan), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Amport, Hans, von Thunstetten, in Boltigen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baeriswyl, Béatrice, von Fribourg, in Zweisimmen, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grünig, Andreas, von Burgistein, in Saanenmöser (Saanen), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziörjen, Markus, von Zweisimmen, in Lenk im Simmental (Lenk), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Trachsel-von Siebenthal, Rudolf, von Lenk, in Lauenen b. Gstaad (Lauenen), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bühler, Katharina, von Lenk, in Lenk im Simmental (Lenk), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bettler, Walter, von Boltigen, in Spiez, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rieder, Stephan, von St. Stephan, in Matten (St. Stephan), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Anthamatten, Hannes, von Saas-Almagell, in Schönried (Saanen), mit Kollektivprokura zu zweien;
Moser, Adrian, von Boltigen, in Boltigen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rösti-Kronegg, Sylvia, von Lenk, in Boltigen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rüegsegger, Jolanda, von Röthenbach im Emmental, in Feutersoey (Gsteig), mit Kollektivprokura zu zweien;
Kohli, Therese, von Gsteig, in Zweisimmen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grünenwald, Hans-Ulrich, von St. Stephan, in Zweisimmen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.