Oliver Bertsch
residente a Hugelshofen, da Sargans Mandati attuali: Rhombus GmbH Persone correlate: Marcel Bertsch, Astrid Bertsch-Wevers Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Oliver Bertsch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Oliver Bertsch"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Oliver Bertsch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Oliver Bertsch"
|
|
Oliver Bertsch
residente a Dornbirn, da Austria Mandati attuali: Bevanda AG Persone correlate: Renatus Paul Kühne Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Oliver Bertsch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Oliver Bertsch"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Oliver Bertsch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Oliver Bertsch"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Oliver Bertsch
Persone con il nome Oliver Bertsch lavorano in questi rami economici
Commercio di prodotti di elettrodomestici e prodotti simili
Commercio di prodotti alimentari
Commercio di prodotti di elettrodomestici e prodotti simili
Commercio di prodotti alimentari
Privato con il nome Oliver Bertsch
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Oliver Bertsch
Numero di pubblicazione: 4149095, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Rhombus GmbH, in Kemmental, CHE-108.679.281, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2015, Publ. 2294779).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bertsch, Christian, von Sargans, in Engwilen (Wäldi), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bertsch, Oliver, von Sargans, in Hugelshofen (Kemmental), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, [bisher: in Märstetten, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2294779, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Rhombus GmbH, in Märstetten, CHE-108.679.281, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2013, Publ. 973447).
Statutenänderung:
22.07.2015.
Sitz neu:
Kemmental.
Domizil neu:
Möslibachstrasse 6, 8565 Hugelshofen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Import von und Handel mit Haushalt- und Baubedarfsartikeln sowie mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, erstellen, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Ferner kann sie Veranstaltungen aller Art organisieren und sich im Tourismus und Gastrobereich betätigen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 24.09.1997 ist aufgehoben worden.] [bisher: Die Gesellschaft übernimmt von Alice Bertsch-Müller, in Einsiedeln, einen Rolls Royce zum Preise von Fr. 15'000.-- und von Marcel Bertsch, in Märstetten, Büromobiliar, ein Fax-Gerät, einen Tresor sowie einen Farbkopierer zum Preise von Fr. 5'000.--;
diese Beträge werden voll auf das Stammkapital angerechnet].Mitteilungen neu: Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bertsch-Wevers, Astrid, von Sargans, in Märstetten, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00];
Bertsch, Christian, von Sargans, in Engwilen (Wäldi), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bertsch, Oliver, von Sargans, in Märstetten, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Zweigniederlassung neu:
[aufgehoben] [bisher: Kemmental (CH-440.9.024.306-7)].
Numero di pubblicazione: 973709, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Rhombus GmbH, in Kreuzlingen, CH-440.9.024.306-7, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2010, S. 13, Publ. 5768612).
mit Hauptsitz in:
Märstetten.
Sitz neu:
Kemmental.
Domizil neu:
Möslibachstrasse 6, 8565 Hugelshofen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bertsch, Christian, von Sargans, in Kreuzlingen, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bertsch, Oliver, von Sargans, in Märstetten, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].