Leo Berner
residente a Ebnat-Kappel, da Rupperswil Mandati attuali: Swiss Event Tent AG, Allevent GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Leo Berner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Leo Berner"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Leo Berner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Leo Berner"
|
|
Leo Berner
residente a Uster, da Rupperswil Mandati attuali: FEMO GmbH Persone correlate: Edith Berner-Weber Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Leo Berner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Leo Berner"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Leo Berner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Leo Berner"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Leo Berner
Persone con il nome Leo Berner lavorano in questi rami economici
Noleggio di beni di consumo durevoli
Esercizio delle aziende gastronomiche
Noleggio di macchine ed altri beni mobili
Noleggio di beni di consumo durevoli
Esercizio delle aziende gastronomiche
Noleggio di macchine ed altri beni mobili
Privato con il nome Leo Berner
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Leo Berner
Numero di pubblicazione: 3598302, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Swiss Event Tent AG, in Nesslau-Krummenau, CH-320.3.060.081-4, Bahnhofstrasse 20, 9463 Krummenau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
29.09.2006.
Zweck:
Durchführung und Vermittlung von Geschäften in der Schweiz im Event-, Freizeit-, Gastro-, Hotel-, Treuhand-, Finanz-, Immobilien- und Investmentbereich, insbesondere Vermietung von Festzelten und Festmobiliar, Handel mit sowie Import und Export von Waren aller Art, insbesondere mit Festzelten und Zubehör, Kauf, Verkauf, Vermittlung, Verwaltung von Immobilien im In- und Ausland, Halten von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 23.09.2006 7 Festzelte, 1 Hüpfburg für Kinder, diverses Restaurant Gross- und Kleininventar zum Preise von CHF 100'000.--, wofür 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB, allenfalls schriftlich.
Eingetragene Personen:
Berner, Leo, von Rupperswil, in Ebnat-Kappel, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
GeoAstor AG, in Rümlang, Revisionsstelle.
Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Allevent GmbH, in Ebnat-Kappel, Bellevue, 9642 Ebnat-Kappel, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
21.01.2002.
Zweck:
Catering, Anlässe, Führung von Gastronomiebetrieben, Vermietung von Festmobiliar. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder solche übernehmen sowie im In- und Ausland Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Berner, Leo, von Rupperswil, in Ebnat-Kappel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Danstep AG, in Wattwil, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Uster Parking AG, in U s t e r, Einstellmöglichkeiten für Fahrzeuge, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 03.11.1998, S. 7485).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berner, Leo, von Rupperswil, in Uster, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ryffel, Werner, von Uster und Stäfa, in Uster, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.