Andres Berger
residente a Bowil, da Linden Mandati attuali: POM Holding AG, Auto Berger AG Persone correlate: Olivier Andreas Berger, Patricia Silvia Berger, Michaela Claudia Berger e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andres Berger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andres Berger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andres Berger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andres Berger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Andres Berger
Persone con il nome Andres Berger lavorano in questi rami economici
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Privato con il nome Andres Berger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Andres Berger
Numero di pubblicazione: 6631822, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
No Limit Design GmbH, in Wängi, CH-440.4.024.611-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2010, S. 14, Publ. 5921040).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herzmanek, Roland, österreichischer Staatsangehöriger, in Fischbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berger, Andres, von Linden, in Wil SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 5933150, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
WUHA AG, in Bern, CH-036.3.046.171-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 22.01.2010, S. 5, Publ. 5454124).
Statutenänderung:
01.12.2010.
Firma neu:
POM Holding AG.
Sitz neu:
Bowil.
Domizil neu:
Langnaustrasse 15, 3533 Bowil.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist Kauf, Verkauf und Verwaltung von Beteiligungen sowie damit zusammenhängende Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben. Kann gewerbliche Schutzrechte und Know-How erwerben, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Zweck beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haller, Thomas, von Gontenschwil, in Bern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berger, Heinz, von Linden, in Zäziwil, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Berger-Pfeuti, Anita, von Linden und Wahlern, in Zäziwil, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift;
Berger, Andres, von Linden, in Bowil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüthrich, Stefan, von Thunstetten, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4951206, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
FP Finances Publiques AG, in Bowil, CH-035.3.031.236-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 11.03.2008, S. 3, Publ. 4380636).
Statutenänderung:
12.03.2009.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Erbringen von Dienstleistungen insbesondere für öffentliche Gemeinwesen und Institutionen in den Bereichen Unternehmensberatung, Organisation, Rechnungswesen, Rechnungsrevision und Finanzplanung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 29.10.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berger, Andres, von Linden, in Bowil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wüthrich, Stefan, von Thunstetten, in Bern, Revisionsstelle.