Nicolas Henrik Berg
residente a Solothurn, da Bern Mandati attuali: Seprify AG, Verein Zürcher Kammerphilharmonie e di più Persone correlate: Lukas Schertel, Oliver Polcher, Cornelia Köhnsen e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Nicolas Henrik Berg", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Nicolas Henrik Berg"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Nicolas Henrik Berg", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Nicolas Henrik Berg"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Nicolas Henrik Berg
Persone con il nome Nicolas Henrik Berg lavorano in questi rami economici
Fabbricazione di prodotti chimici
Attività creative, artistiche e di intrattenimento
Servizi per consulenza manageriale
Fabbricazione di prodotti chimici
Attività creative, artistiche e di intrattenimento
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome Nicolas Henrik Berg
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Nicolas Henrik Berg
Numero di pubblicazione: HR02-1005464367, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Verein Orchester vom See, in Zürich, CHE-265.873.336, Verein (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2020, Publ. 1004950093).
Statutenänderung:
03.03.2022.
Name neu:
Verein Zürcher Kammerphilharmonie.
Zweck neu:
Der Verein ZKP verfolgt weder Erwerbs- noch Selbsthilfezwecke sondern ausschliesslich gemeinnützige Zwecke, insbesondere die Förderung der Zürcher Kammerphilharmonie (vormals Orchester vom See), die Wiederaufführung der Werke des Wädenswiler Musikers Fritz Stüssi (1874 - 1923) sowie die Förderung junger Musiker.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Szucs, Tomas, von Basel, in Zollikon, Mitglied des Vorstandes, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berg, Nicolas, von Bern, in Solothurn, Mitglied des Vorstandes, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005110692, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Cleveron AG, in Stettlen, CHE-198.383.541, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 23.06.2020, Publ. 1004917374).
Domizil neu:
Bernapark 28, 3066 Stettlen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berg, Nicolas, von Bern, in Solothurn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barben, Michael Dieter, von Spiez, in Langenthal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005060717, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
LiVET AG, in Bern, CHE-271.146.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 01.05.2020, Publ. 1004881031).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berg, Nicolas, von Bern, in Solothurn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brandt, Derek, von Basel, in Sissach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberdorf BL, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].