Roger Beiner
residente a Dürnten, da Dürnten Mandati attuali: Martin Beiner GmbH, Bank Avera Genossenschaft Persone correlate: Martin Beiner, Josua Klauser, Adrian Gubser e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roger Beiner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roger Beiner"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roger Beiner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roger Beiner"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Roger Beiner
Persone con il nome Roger Beiner lavorano in questi rami economici
Servizi fiduciari
Esercizio delle banche e istituti di credito
Servizi fiduciari
Esercizio delle banche e istituti di credito
Privato con il nome Roger Beiner
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Roger Beiner
Numero di pubblicazione: HR02-1005359656, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bank Avera Genossenschaft, in Wetzikon (ZH), CHE-105.754.176, Genossenschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2021, Publ. 1005271963).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haller, Philippe, von Reinach AG, in Mollis, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vischer, Simon, von Basel, in Zürich, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hagenbucher, Susan, von Winterthur, in Zumikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Longo, Beatrice, von Boswil, in Stettfurt, mit Kollektivprokura zu zweien;
Suter, Raimund, von Freienwil, in Gossau ZH, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Samyn, Nicolas, von Oberuzwil, in Altendorf, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wallisellen];
Wiedmer, Patrick, von Arni (BE), in Illnau-Effretikon, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Fehraltorf];
Spreiter, Michèle, von Wangen bei Olten, in Wangen bei Olten, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wetzikon (ZH)];
Beiner, Roger, von Dürnten, in Dürnten, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Illnau-Effretikon];
Gremlich, Roland, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hauser, Wolfgang, von Glarus Nord, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Zürich];
Perilli, Marco, von Trub, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Volketswil];
Ragettli, Marco, von Flims, in Hinwil, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Volketswil];
Russo, Serafina, von Sulgen, in Bubikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Stark, Michelle, von Bühler, in Meilen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Küsnacht (ZH)];
Vollenweider, Raphael, von Winterthur und Schönholzerswilen, in Birmensdorf (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Winterthur];
Werren, Philipp, von St. Stephan, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Hinwil].
Numero di pubblicazione: HR02-1005136787, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Martin Beiner GmbH, in Zürich, CHE-179.979.489, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 115 vom 17.06.2020, Publ. 1004912186).
Statutenänderung:
19.03.2021.
Sitz neu:
Bubikon.
Domizil neu:
c/o Heidi Beiner, Ritterhausstrasse 5, 8608 Bubikon.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beiner, Roger, von Dürnten, in Illnau-Effretikon, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4286067, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Clientis Zürcher Regionalbank Genossenschaft, in Wetzikon (ZH), CHE-105.754.176, Genossenschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2017, Publ. 3924649). [gestrichen: Geschäftsstelle: Bruggwiesenstrasse 5, 8307 Effretikon.]. [Neue] Weitere Adresse: Märtplatz 1, 8307 Effretikon. [gestrichen: Geschäftsstelle: Usterstrasse 11, 8308 Illnau.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häusler, Rolf, von Unterägeri, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivprokura zu zweien;
Toschini, Mario, von Acquarossa, in Zell ZH, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vischer, Simon, von Basel, in Zürich, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wegmann, André, von Männedorf, in Rapperswil-Jona, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bubikon];
Baumgartner, Matthias, von Oensingen, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Wetzikon (ZH)];
Beiner, Roger, von Dürnten, in Illnau-Effretikon, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Wetzikon (ZH)];
Cvetic, Marica, von Pfäffikon, in Russikon, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Pfäffikon];
Fürst, Silvia, von Neerach, in Pfäffikon, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Wetzikon (ZH)];
Krüsi, Michael, von Kloten, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Manuzzi, Roberto, von Wildberg, in Gachnang, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Uster];
Prévôt, Michael, von Zürich, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Dürnten];
Spreiter, Michèle, von Wangen bei Olten, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Stark, Michelle, von Bühler, in Küsnacht (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Gossau (ZH)].