Yann Beaud
residente a Bulle, da Haut-Intyamon Mandati attuali: DeepCloud AG, Arcanite Solutions SA e di più Persone correlate: Daniel Dilitz, Martin Josef Riedener, Jürg Stricker e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Yann Beaud", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Yann Beaud"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Yann Beaud", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Yann Beaud"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Yann Beaud
Persone con il nome Yann Beaud lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi di elaborazione dati e hosting
Fornitura di servizi informatici
Esercizio di una società partecipate
Servizi sport
Fornitura di servizi di elaborazione dati e hosting
Fornitura di servizi informatici
Esercizio di una società partecipate
Servizi sport
Privato con il nome Yann Beaud
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Yann Beaud
Numero di pubblicazione: HR02-1006074480, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
DeepCloud AG, in Wittenbach, CHE-187.309.718, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2023, Publ. 1005906426).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beaud, Yann, von Haut-Intyamon, in Bulle, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005744820, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Swiss e-Sports Federation, à Bern, CHE-331.548.198, association (No. FOSC 183 du 21.09.2022, Publ. 1005565856).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Gobonya, Patrick, de Küsnacht (ZH), à Küsnacht ZH, membre du comité, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Baumann, Jon, de Oberdiessbach, à Langenthal, membre du comité, avec signature collective à deux [précédemment: à Aarwangen];
Beaud, Yann, de Haut-Intyamon, à Granges (Veveyse), membre du comité, avec signature collective à deux [précédemment: à La Tour-de-Trême (Bulle)];
Büttiker, Tamara, de Pfaffnau, à Schönenwerd, membre du comité, avec signature collective à deux;
Giani, Leonardo Vittorio Piero, ressortissant italien, à Châtelaine (Vernier), membre du comité, avec signature collective à deux [précédemment: à Bellevue];
Ratano, Gabriel, de Konolfingen, à Kelsterbach (DE), membre du comité, avec signature collective à deux [précédemment: à Yverdon-les-Bains];
Zweifel, Nina, de Glarus, à Bülach, membre du comité, avec signature collective à deux [précédemment: à Schleinikon].
Numero di pubblicazione: HR02-1005153551, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Swiss e-Sports Federation, précédemment à Zürich, CHE-331.548.198, association (No. FOSC 169 du 01.09.2017, Publ. 3727597).
Modification des statuts:
22.08.2020.
Nouveau siège:
Bern.
Nouvelle adresse:
Poststrasse 15-21, 3011 Bern.
Nouveau but:
Les buts de l'association sont: a) de prendre en considération tous les acteurs de l'e-Sports en Suisse peu importe leur région linguistique;
b) de professionnaliser l'e-Sports en Suisse;
c) de promouvoir l'e-Sports et le Gaming et les faire connaître par la population Suisse;
d) la sauvegarde des intérêts de tous les membres;
e) aider à la coopération entre les événements existants et la promotion de nouveaux événements e-Sports et dans le domaine du Gaming;
f) d'organiser des événements e-Sports (ex. championnats, coupes, qualifications) ou supporter des organisations qui organisent celles-ci;
g) d'adapter ou définir, et renforcer les règlements et les régulations pour l'e-Sports;
h) de faire reconnaître l'e-Sports comme un sport.
Nouvelles ressources:
Moyens: Cotisations des membres [précédemment: Mittel: Jahresbeiträge.]. [biffé: Mitgliederbeiträge, Einnahmen aus der Teilnahme von Nationalteams an Weltmeisterschaften und ähnlichen Wettbewerben, Erträge aus der Verwertung medialer Rechte, Erträge aus der Vermarktung von Nationalteams, Wettbewerben, etc., verschiedene Subventionen und Zuwendungen, statutarische und reglementarische Gebühren, sonstige Einnahmen.].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Kögler, Vinzenz, ressortissant autrichien, à Zürich, président du comité, avec signature collective à deux;
Mayencourt, Boris, de Fully, à Troistorrents, vice-président du comité, avec signature collective à deux;
Burri, Pascal, de Schwarzenburg, à Aarwangen, membre du comité, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Baumann, Jon, de Oberdiessbach, à Aarwangen, membre du comité, avec signature collective à deux;
Beaud, Yann, de Haut-Intyamon, à La Tour-de-Trême (Bulle), membre du comité, avec signature collective à deux;
Hanafi, Asif Hasan, de Maur, à Maur, membre du comité, avec signature collective à deux;
Ratano, Gabriel, de Konolfingen, à Yverdon-les-Bains, membre du comité, avec signature collective à deux;
Schlosser, Cédric, de Basel, à Kirchlindach, membre du comité, caissier, avec signature collective à deux.