Markus Bayard
residente a Susten, da Eischoll Mandati attuali: Chesa Leukerbad AG, Bayard Markus Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Markus Bayard", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Markus Bayard"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Markus Bayard", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Markus Bayard"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Markus Bayard
Persone con il nome Markus Bayard lavorano in questi rami economici
Esercizio Hotel, alberghi e pensioni
Servizi per consulenza PR
Esercizio Hotel, alberghi e pensioni
Servizi per consulenza PR
Privato con il nome Markus Bayard
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Markus Bayard
Numero di pubblicazione: HR02-1005633668, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Stiftung Alte Mühle Oberbann, in Leuk, CHE-109.820.240, Stiftung (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2002, S.15).
Urkundenänderung:
22.06.2022. 17.03.2022.
Name neu:
Alte Mühle Oberbann.
Domizil neu:
c/o Judith Zumstein, Sennereigässi 1, 3953 Leuk Stadt.
Zweck neu:
Die Stiftung bezweckt den Erwerb, den Umbau und die Nutzung der alten Mühle Oberbann, Parzelle no 3940, und weiterer historischen Objekten auf dem Gebiet der Gemeinde Leuk. Gewinn und Kapital der Stiftung sind ausschliesslich dem vorstehend genannten Zweck gewidmet.
Organisation neu:
[Organisation streichen]. Es besteht ein Zweckänderungsvorbehalt gemäss Art. 86a ZGB. [Die übrigen Änderungen betreffen die publikationspflichtigen Tatsachen nicht.]. Die Stiftung wurde mit Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 11.11.2022 von der Pflicht befreit, eine Revisionsstelle zu bezeichnen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Loretan, William, von Leukerbad, in Leuk, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dirren-Matter, Gabriela, von Leuk, in Susten (Leuk), Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grand, Adalbert, von Leuk, in Leuk, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bayard, Markus, von Eischoll, in Susten (Leuk), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zumstein, Judith, von Leuk, in Leuk Stadt (Leuk), Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Werra, Xavier Alexandre Robert, von Leuk, in Chippis, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Russi, Dominique Niklaus, von Leuk, in Susten (Leuk), Mitglied und Sekretär des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Horst, Aäron Raymondus Adrianus, niederländischer Staatsangehöriger, in Weesp (NL), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Seewer, Jörg, von Leuk, in Varen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Zumstein, Erich, von Leuk, in Eschenbach LU, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Numero di pubblicazione: 4336045, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Chesa Leukerbad AG, in Leukerbad, CHE-103.396.166, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 16.03.2015, Publ. 2044443).
Domizil neu:
c/o Sandra Kiechler-Bayard, Klibenstrasse 60, 3954 Leukerbad.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Loretan, Leonardo Sébastien, von Leukerbad, in Leukerbad, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bayard, Manuela, von Leuk, in Susten (Leuk), Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bayard, Markus, von Eischoll, in Susten (Leuk), einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3553391, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Verein Leuk Tourismus, in Leuk, CHE-107.506.620, Verein (SHAB Nr. 218 vom 11.11.2014, Publ. 1815357).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bayard, Markus, von Eischoll, in Susten (Leuk), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Russi, Dominique Niklaus, von Leuk, in Susten (Leuk), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grichting, Niklaus, von Leukerbad, in Leuk Stadt (Leuk), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Kuonen, Manfred, von Leuk, in Susten (Leuk), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stucki, Frederik Hermann, von Konolfingen, in Leuk Stadt (Leuk), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bayard, Manuela, von Leuk, in Susten (Leuk), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.