Bernhard Baur
residente a Aarberg, da Bern Mandati attuali: baurassistance Bernhard Baur Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Bernhard Baur", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Bernhard Baur"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Bernhard Baur", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Bernhard Baur"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Bernhard Baur
Persone con il nome Bernhard Baur lavorano in questi rami economici
Servizi per banche e istituti di credito
Servizi per banche e istituti di credito
Privato con il nome Bernhard Baur
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Bernhard Baur
Numero di pubblicazione: HR02-1005099464, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
GMM Mavag AG, in Neunkirch, CHE-114.012.079, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 04.02.2021, Publ. 1005091938).
Statutenänderung:
05.02.2021.
Firma neu:
Mavag AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Mavag Ltd.).
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Projektierung, Konstruktion, Herstellung, Verkauf und Service von Anlagen und Apparaten für die Verfahrenstechnik. Die Gesellschaft kann alle mit ihrem Zweck zusammenhängende Geschäfte durchführen und sich auch an anderen Unternehmen irgendwelcher Art beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen, Liegenschaften im In- und Ausland kaufen, verwalten und verkaufen, sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt nach der Gründung 1'500 Namenaktien Mavag AG im Nennwert von CHF 1'000.-- zum Preis von höchstens CHF 5'000'000 zu übernehmen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pillai, Ashok, indischer Staatsangehöriger, in Mumbai (IN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietrich, Yves François, von Zürich, in Ecublens VD, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hüsler, Beat Arnold, von Steinhausen, in Biberstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baur, Bernhard Daniel, von Rüschlikon, in Neuhausen am Rheinfall, mit Kollektivprokura zu zweien;
Noel, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Oberbronn (FR), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004678977, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Mavag AG, in Neunkirch, CHE-108.079.632, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2019, Publ. 1004580407).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baur, Bernhard Daniel, von Rüschlikon, in Neuhausen am Rheinfall, mit Kollektivprokura zu zweien;
Noel, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Oberbronn (FR), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4022859, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
baurassistance Bernhard Baur, in Bern, CHE-107.417.152, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 225 vom 19.11.2012, Publ. 6936360).
Sitz neu:
Aarberg.
Domizil neu:
Bielstrasse 71, 3270 Aarberg.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baur, Bernhard, von Bern, in Aarberg, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: Baur, Bernhard, von Bern, in Bern, Inhaber, mit Einzelunterschrift].