Alfred Bauer
residente a Affoltern am Albis, da Amriswil e Ormont-Dessus Mandati attuali: Beka Bürotechnik GmbH, BEKA Bürotechnik, A. Bauer Persone correlate: Ruth Bauer-Gutknecht, Ruth Bauer-Gutknecht Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alfred Bauer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alfred Bauer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alfred Bauer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alfred Bauer"
|
|
Alfred Bauer
residente a Bregenz, da Austria Mandati attuali: Green Pact AG Persone correlate: Beatrix Schärer, Jasmin Hähnel, Marcel Wieser Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alfred Bauer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alfred Bauer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alfred Bauer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alfred Bauer"
|
|
Alfred Bauer
residente a Maur, da Teufen (AR) Mandati attuali: Eclipse International AG, Eclipse Microsystems GmbH Persone correlate: Andreas Bauer, Andreas Bauer Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alfred Bauer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alfred Bauer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alfred Bauer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alfred Bauer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Alfred Bauer
Persone con il nome Alfred Bauer lavorano in questi rami economici
Riparazione di apparecchi di telecomunicazione e informatici
Altra attività edilizia
Uffici di architettura e ingegneria
Riparazione di apparecchi di telecomunicazione e informatici
Altra attività edilizia
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Alfred Bauer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Alfred Bauer
Numero di pubblicazione: HR02-1005605515, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
SARA Tax & Force AG, in Steinhausen, CHE-403.595.218, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2021, Publ. 1005120171).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bauer, Alfred, österreichischer Staatsangehöriger, in Bregenz (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Radi, Leonardo, von Kriens, in Kriens, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Radi, Marija, kroatische Staatsangehörige, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005365295, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Sauber Radis AG, in Horw, CHE-263.066.046, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2021, Publ. 1005116367). Mit Erklärung vom 08.10.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bauer, Alfred, österreichischer Staatsangehöriger, in Bregenz (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
ARGUS Prüf GmbH (CHE-100.725.210), in Laufenburg, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004733694, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Green Pact AG, in Steinhausen, CHE-115.063.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2018, Publ. 3982279).
Weitere Adressen:
[gestrichen: Postfach 12, 8952 Schlieren].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bauer, Alfred, österreichischer Staatsangehöriger, in Bregenz (AT), Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift;
Schneider, Jasmin, von Fischbach-Göslikon, in Degersheim, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift;
Schärer, Beatrix, von Biberstein, in Teufen (AR), Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift.