André Batterman
residente a Therwil, da Basel Mandati attuali: Batterman Consulting Basel AG Persone correlate: Kelaja Konstantin Wick, Monika Altermatt Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "André Batterman", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "André Batterman"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "André Batterman", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "André Batterman"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome André Batterman
Persone con il nome André Batterman lavorano in questi rami economici
Servizi per consulenza manageriale
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome André Batterman
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: André Batterman
Numero di pubblicazione: HR02-1005615169, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
VSP AG, in Basel, CHE-115.379.542, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2022, Publ. 1005443286).
Firma neu:
VSP AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist infolge Auflösung von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 22.11.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Batterman, André, von Basel, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005443286, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
VSP AG, in Basel, CHE-115.379.542, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2021, Publ. 1005207038).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balmelli, Dr. Marco, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Batterman, André, von Basel, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005073736, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Baldinger Consulting GmbH, in Basel, CHE-114.808.730, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 69 vom 09.04.2009, S.8, Publ. 4967298).
Statutenänderung:
21.12.2020.
Zweck neu:
Unternehmensberatung und Beratung von Privatpersonen. Die Gesellschaft bezweckt ausserdem den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen betätigen sowie Grundeigentum erwerben, veräussern und verwalten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Batterman, André, von Basel, in Therwil, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baldinger, Dominique, französische Staatsangehörige, in Hegenheim (FR), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Erschbamer, Martin, von Lauwil, in Magden, mit Einzelunterschrift.