Patrizia Barner
residente a Thun, da Steffisburg Mandati attuali: Kitalina GmbH Persone correlate: Nicole Lanzrein, Irene Reust Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Patrizia Barner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Patrizia Barner"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Patrizia Barner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Patrizia Barner"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Patrizia Barner
Persone con il nome Patrizia Barner lavorano in questi rami economici
Altri servizi sociali
Altri servizi sociali
Privato con il nome Patrizia Barner
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Patrizia Barner
Numero di pubblicazione: HR02-1006060823, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
NaPa GmbH, in Thun, CHE-344.704.444, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2018, Publ. 1004509490).
Statutenänderung:
10.06.2024.
Firma neu:
Kitalina GmbH.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder mit elektronischer Post.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barner, Patrizia, von Steffisburg, in Thun, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Lanzrein, Nicole, von Schangnau, in Steffisburg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1004507514, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
NaPa GmbH, in Thun, CHE-344.704.444, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2015, Publ. 2299557).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfister, Nathalie, von Stalden VS, in Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barner, Patrizia, von Steffisburg, in Thun, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 110 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 2299557, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
NaPa GmbH, in Thun, CHE-344.704.444, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2014, Publ. 1642937).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barner, Patrizia, von Steffisburg, in Thun, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 110 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Reust, Patrizia].