Beat Barmettler
residente a Greifensee, da Buochs Mandati attuali: Aero Consultants AG Persone correlate: Bernhard Arnold, Cristina Müller Arnold Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Beat Barmettler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Beat Barmettler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Beat Barmettler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Beat Barmettler"
|
|
Beat Barmettler
residente a Lutzenberg, da Buochs Mandati attuali: Hotel/Restaurant Hohe Lust, B. & B. Barmettler Persone correlate: Barbara Barmettler Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Beat Barmettler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Beat Barmettler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Beat Barmettler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Beat Barmettler"
|
|
Beat Barmettler
residente a Root, da Buochs Mandati attuali: Wohnbaugenossenschaft Pro Familia Root Persone correlate: Patrick Meier, Franz Besmer, Rosa Besmer-Marty e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Beat Barmettler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Beat Barmettler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Beat Barmettler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Beat Barmettler"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Beat Barmettler
Persone con il nome Beat Barmettler lavorano in questi rami economici
Altro commercio con prodotti diversi
Esercizio Hotel, alberghi e pensioni
Compravendita di immobili propri
Altro commercio con prodotti diversi
Esercizio Hotel, alberghi e pensioni
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Beat Barmettler
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Beat Barmettler
Numero di pubblicazione: HR01-1005670426, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Pensionskasse Stadt Luzern, in Luzern, CHE-214.360.859, Bruchstrasse 69, 6002 Luzern, Institut des öffentlichen Rechts (Neueintragung).
Zweck:
Die Pensionskasse Stadt Luzern (PKSL) bezweckt die berufliche Vorsorge der versicherten Personen gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Tod und Invalidität.
Rechtliche Grundlagen:
Gemeindeordnung der Stadt Luzern vom 07.02.1999 (Ausgabe vom 01.08.1999);
Reglement über die Pensionskasse Stadt Luzern (PKR) vom 27.10.2022 (Stand 01.01.2023);
Organisationsreglement der Pensionskasse Stadt Luzern vom 05.12.2022 (Stand 01.01.2023);
Wahlreglement der Pensionskasse Stadt Luzern vom 05.12.2022 (Stand 01.01.2023).
Organisation:
Pensionskommission;
Ausschüsse;
Geschäftsführung;
Versichertenversammlung.
Eingetragene Personen:
Graber, Felix Josef, von Luzern, in Luzern, Präsident der Pensionskommission, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Josef Martin, von Kriens, in Kriens, Vizepräsident der Pensionskommission, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ammann Zosso, Gabriela Martha, von Luzern, in Luzern, Mitglied der Pensionskommission, ohne Zeichnungsberechtigung;
Barmettler, Beat Erwin, von Luzern, in Luzern, Mitglied der Pensionskommission, ohne Zeichnungsberechtigung;
Emmenegger, Miriam Monika, von Meierskappel, in Horw, Mitglied der Pensionskommission, ohne Zeichnungsberechtigung;
Erni-Fellmann, Irene Paula, von Reiden, in Meggen, Mitglied der Pensionskommission, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jenni, Walter, von Kriens, in Horw, Mitglied der Pensionskommission, ohne Zeichnungsberechtigung;
Portmann, Christoph, von Luzern, in Luzern, Mitglied der Pensionskommission, ohne Zeichnungsberechtigung;
Riedweg, Alex, von Ebikon, in Luzern, Mitglied der Pensionskommission, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scheiber, Martha, von Schattdorf, in Uitikon, Mitglied der Pensionskommission, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stoll Tscherry, Deborah, von Maur, in Zug, Mitglied der Pensionskommission, ohne Zeichnungsberechtigung;
Testorelli, Renzo Guido, von Luzern, in Luzern, Mitglied der Pensionskommission, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bachmann, Cédric Damian, von Strengelbach, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
D'Andrea, Primo, italienischer Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Matias Werner, von Kriens, in Luzern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wespi Tizianel, Yolanda, von Neuenkirch, in Neuenkirch, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Markus, von Flühli, in Beromünster, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-384.263.558), in Luzern, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005667603, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Aero Consultants Holding AG, in Uster, CHE-101.700.224, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2020, Publ. 1005003326).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barmettler, Beat, von Buochs, in Nürensdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller Arnold, Cristina, von Illnau-Effretikon, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnold, Bernhard, von Bürglen (UR), in Männedorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Carter, Joy Lynn, amerikanische Staatsangehörige, in Hendersonville / TN (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dahlgren, Jeffrey Lance, amerikanischer Staatsangehöriger, in Brentwood / TN (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1005362687, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Pressant GmbH, in Beckenried, CHE-151.238.423, Rütenenstrasse 74, 6375 Beckenried, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
13.12.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Hygieneartikeln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail. Mit Erklärung vom 13.12.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Murer, Adrian, von Beckenried, in Beckenried, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Barmettler, Beat Paul, von Ennetmoos, in Stans, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Barmettler-Ehrler, Rita Maria, von Ennetmoos, in Stans, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Murer, Marie Emilie, von Château-d'Oex, in Beckenried, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.