Gottfried Bangerter
residente a Tscheppach, da Buchegg Mandati attuali: Bangerter Treuhand GmbH, AWG Löhre GmbH e di più Persone correlate: Corinne Furrer-Bangerter, Yvonne Bangerter, Denise Bangerter e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Gottfried Bangerter", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Gottfried Bangerter"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Gottfried Bangerter", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Gottfried Bangerter"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Gottfried Bangerter
Persone con il nome Gottfried Bangerter lavorano in questi rami economici
Servizi fiduciari
Esercizio delle case di riposo e per disabili
Altre libere professioni
Servizi fiduciari
Esercizio delle case di riposo e per disabili
Altre libere professioni
Privato con il nome Gottfried Bangerter
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Gottfried Bangerter
Numero di pubblicazione: HR02-1005336893, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
AWG Löhre GmbH, in Buchegg, CHE-113.936.472, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 251 vom 30.12.2014, S.0, Publ. 1907457).
Statutenänderung:
11.11.2021.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Hauswartung und Reinigung sowie Betriebsunterhalt aller Art. Kann Grundeigentum erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und alle Geschäfte tätigen, die dem Zweck der Gesellschaft dienen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bangerter, Gottfried, von Buchegg, in Buchegg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 2734805, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Bangerter Treuhand GmbH, in Buchegg, CHE-114.632.081, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2015, Publ. 2297839).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
TT Timeconsult Treuhand AG, in Dübendorf, Gesellschafterin, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bangerter, Gottfried, von Buchegg, in Buchegg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 2297839, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Bangerter Treuhand GmbH, in Buchegg, CHE-114.632.081, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2014, Publ. 1327791).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lanker, Christoph, von Speicher, in Derendingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bangerter, Gottfried, von Buchegg, in Tscheppach (Buchegg), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: von Tscheppach, in Tscheppach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].