André Bamert
residente a Affoltern am Albis, da Tuggen Mandati attuali: KAIAG Invest & Bau AG, KnonauerAmt Immobilien AG e di più Persone correlate: Daniel Christian Hans Gustav Eugster, Benjamin Daniel Eugster, Daniel Christian Hans Gustav Eugster Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "André Bamert", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "André Bamert"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "André Bamert", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "André Bamert"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome André Bamert
Persone con il nome André Bamert lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Servizi per consulenza manageriale
Compravendita di immobili propri
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome André Bamert
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: André Bamert
Numero di pubblicazione: HR02-1005732412, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
KAIAG Invest & Bau AG, in Zug, CHE-232.444.997, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2021, Publ. 1005301044).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bamert, André, von Tuggen, in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR01-1005142376, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Bamert Agrarservice GmbH, in Gommiswald, CHE-297.030.247, Häbligen 734, 8725 Ernetschwil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
31.03.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines landwirtschaftlichen Lohnunternehmens sowie den Handel mit Agrargütern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des nicht im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Andreas Bamert, Agrarservice, in Gommiswald, gemäss Vertrag vom 31.03.2021 und Übernahmebilanz per 31.12.2020 mit Aktiven von CHF 207'377.76 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 33'932.60, wofür 20 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 153'445.16 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 31.03.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Bamert, Andreas, von Tuggen, in Ernetschwil (Gommiswald), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 2308913, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
INTUS AG IMMOBILIEN TREUHAND VERSICHERUNGEN, in Affoltern am Albis, CHE-107.336.039, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2015, Publ. 2013215).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bamert, André, von Tuggen, in Affoltern am Albis, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eugster, Daniel, von Heiden, in Rifferswil, Mitglied des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Marty-Aeschbach, Robert, von Bürglen UR, in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Hort, Ralph, von Zürich und Wölflinswil, in Maschwanden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift];
Scheidegger, Stefan Patrick, von Cham, in Aeugst am Albis, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelprokura [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura].