André Balz
residente a Avully, da Langnau im Emmental Mandati attuali: Balz Metal SA Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "André Balz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "André Balz"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "André Balz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "André Balz"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome André Balz
Persone con il nome André Balz lavorano in questi rami economici
Officina del fabbro, fucina e bottega
Officina del fabbro, fucina e bottega
Privato con il nome André Balz
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: André Balz
Numero di pubblicazione: 1130003, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Recta AG, in Cham, CH-073.3.002.495-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 05.07.2012, Publ. 6753068).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
A. Rettenmund Fidufisc SA (CH-073.3.014.106-3), in Biel/Bienne, Revisionsstelle;
Balz, Andreas, von Langnau im Emmental, in Derendingen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Oliver, von Reichenbach im Kandertal, in Unterägeri, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fidutax Wirtschaftsberatung AG (CH-073.3.004.828-3), in Biel/Bienne, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 1072949, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Berichtigung des im SHAB Nr. 171 vom 05.09.2013, Meldungs Nr. 1'061'987, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 11'764 vom 02.09.2013Amer Sports SA, in Cham, CH-100.3.009.243-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2013, Publ. 1061987). [Der Eintrag von Pascal Lüchinger wurde irrtümlich gelöscht.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balz, Andreas, von Langnau im Emmental, in Derendingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüchinger, Pascal Manuel, von Oberriet SG, in Wettswil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien. .
Numero di pubblicazione: 6496178, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Hotel Restaurant Jardin GmbH, in Bern, CH-035.4.018.054-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2009, S. 4, Publ. 4974262).
Statutenänderung:
16.12.2011.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Hotel- und Restaurationsbetriebs. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Sie kann Liegenschaften erwerben, verwalten und verkaufen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage und -übernahme bei der Gründung vom 17.06.1998 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage und -übernahme gemäss Sacheinlagevertrag vom 17.6.1998 und Bilanz per 31.12.1997: Aktiven von CHF 2'218'209.50 (inklusive Grundstück Bern-Grundbuchblatt Nr. 401 Kreis V) und Passiven von CHF 904'559.10 der Einzelfirma 'Lea Margarethe Balz-Beetschen, Hotel-Restaurant Jardin', in Bern, zum Übernahmepreis von CHF 1'313'650.40, wovon CHF 800'000.-- an das Stammkapital angerechnet und CHF 513'650.40 als Forderung gutgeschrieben werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Gesellschafter: per Brief.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balz-Beetschen, Lea Margarethe, von Langnau im Emmental, in Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 798'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balz, Andreas, von Langnau im Emmental, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 400 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00];
Balz, Daniel, von Langnau im Emmental, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 400 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Ostermundigen und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].