Martin Baltensperger
residente a Oberrohrdorf, da Zürich Mandati attuali: VORSORGE in globo M Persone correlate: Giovanna Barbara Tami Baas, Simone Posavec, Denise Thommen e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Martin Baltensperger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Martin Baltensperger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Martin Baltensperger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Martin Baltensperger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Martin Baltensperger
Persone con il nome Martin Baltensperger lavorano in questi rami economici
Esercizio di una casse pensioni
Esercizio di una casse pensioni
Privato con il nome Martin Baltensperger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Martin Baltensperger
Numero di pubblicazione: HR02-1005843338, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
VORSORGE in globo M, in Schlieren, CHE-101.191.156, Stiftung (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2023, Publ. 1005809898).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Irminger, Mario, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Oberrieden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dietrich, Pascal, von Zürich, in Maur, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jenni, Hans, von Hitzkirch, in Lommis, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tripic, Nenad, von Castaneda, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüscher, Thomas, von Muhen, in Oberburg, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Gafner, Serge, von Beatenberg, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baltensperger, Martin, von Zürich, in Oberrohrdorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Posavec, Simone, von Quinto, in Arbedo-Castione, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schumacher, Reto, von Rheinwald, in Salenstein, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tami Baas, Giovanna Barbara, von Alto Malcantone, in Bellinzona, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Thommen, Denise, von Arisdorf, in Urdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2250677, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Maschinenfabrik Rieter AG, in Winterthur, CHE-105.788.761, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2015, Publ. 2210931).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baltensperger, Martin, von Brütten, in Brütten, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Albrecht, Roger, von Niederglatt, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3335776, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Xrise GmbH, bisher in Bülach, CH-020.4.025.393-6, Internet- und Computer-Dienstleistungen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2002, S. 20, Publ. 555958).
Gründungsstatuten:
04.06.2002.
Statutenänderung:
28.03.2006.
Sitz neu:
Fischbach-Göslikon.
Domizil neu:
Brühlmattenstrasse 44, 5525 Fischbach-Göslikon.
Zweck:
Erbringung von Internet- und Computer-Dienstleistungen, Herstellung von Produkten im EDV-Bereich, Handel mit Produkten aller Art sowie Übernahme von Beratungsmandaten jeglicher Art;
kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind, sowie Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baltensperger, Martin, von Hochfelden, in Bülach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ostertag, Sascha, von Sulz AG, in Fischbach-Göslikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: in Neftenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--].