Hanspeter Baltensperger
residente a Brütten, da Brütten Mandati attuali: Baltensperger Maschinenbetrieb AG, Baltensperger Farmtechnik AG e di più Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hanspeter Baltensperger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hanspeter Baltensperger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hanspeter Baltensperger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hanspeter Baltensperger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Hanspeter Baltensperger
Persone con il nome Hanspeter Baltensperger lavorano in questi rami economici
Servizi agricoltura
Commercio con macchine
Agricoltura (commestibili)
Servizi agricoltura
Commercio con macchine
Agricoltura (commestibili)
Privato con il nome Hanspeter Baltensperger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Hanspeter Baltensperger
Numero di pubblicazione: HR02-1005112907, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
LGB Landwirtschaftliche Genossenschaft Brütten, in Brütten, CHE-107.162.006, Genossenschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2019, Publ. 1004538834).
Domizil neu:
c/o Ursina Baltensperger, Rietgasse 50, 8311 Brütten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baltensperger, Peter, von Brütten, in Brütten, Geschäftsführer und Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wegmann, Heinz, von Brütten, in Brütten, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zollinger, Peter, von Zollikon, in Brütten, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Baltensperger, Ursina, von Brütten, in Brütten, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6266616, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
LGB Landwirtschaftliche Genossenschaft Brütten, in Brütten, CH-020.5.900.978-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2009, S. 42, Publ. 5086892).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baltensperger, Peter, von Brütten, in Brütten, Geschäftsführer und Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer und Verwalter mit Einzelunterschrift als Geschäftsführer].
Numero di pubblicazione: 6051546, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Baltensperger Farmtechnik AG, in Brütten, CH-020.3.006.378-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2001, S. 7660).
Statutenänderung:
24.01.2011.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit landwirtschaftlichen Maschinen und Ersatzteilen. Ferner betreibt sie eine Reparaturwerkstätte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Ge-schäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Baltensperger Farmtechnik, in Brütten, gemäss Übernahmebilanz per 01.01.1995 mit Aktiven von CHF 638'315.35 und Passiven von CHF 218'661.80, wofür 296 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden und CHF 123'653.55 als Forderung gutgeschrieben werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 09.02.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baltensperger, Peter, von Brütten, in Brütten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Agro Buchhaltungen Lerch AG, in Itingen, Revisionsstelle.