Dieter Baltensperger
residente a Brütten, da Brütten Mandati attuali: Stroba AG, Stroba Naturbaustoffe AG Persone correlate: Regina Erb-Baltensperger, Christoph Baltensperger, Hugo Baltensperger e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dieter Baltensperger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dieter Baltensperger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dieter Baltensperger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dieter Baltensperger"
|
|
Dieter Baltensperger
residente a Niederglatt, da Hochfelden Mandati attuali: Baltensperger Dieter Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dieter Baltensperger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dieter Baltensperger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dieter Baltensperger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dieter Baltensperger"
|
|
Dieter Baltensperger
residente a Bulle, da Brütten Mandati attuali: Quadra 2000 S.A. en liquidation Persone correlate: Ulrich Schluep Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dieter Baltensperger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dieter Baltensperger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dieter Baltensperger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dieter Baltensperger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Dieter Baltensperger
Persone con il nome Dieter Baltensperger lavorano in questi rami economici
Commercio con macchine
Altro commercio con prodotti diversi
Altre servici in educazione
Uffici di architettura e ingegneria
Commercio con macchine
Altro commercio con prodotti diversi
Altre servici in educazione
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Dieter Baltensperger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Dieter Baltensperger
Numero di pubblicazione: 3853033, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stroba AG, in Lindau, CHE-103.388.540, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 17.03.1998).
Statutenänderung:
25.10.2017.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 25.10.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hottinger, Walter, von Zürich, in Zell (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kuster, René, von Zürich und Eschenbach SG, in Beromünster, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baltensperger, Christoph, von Brütten, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baltensperger, Dieter, von Brütten, in Brütten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2608457, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Genossenschaft Elektra Ehrendingen, in Ehrendingen, CHE-104.092.651, Genossenschaft (SHAB Nr. 223 vom 17.11.2015, Publ. 2486299).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baltensperger, Dieter, von Zürich, in Ehrendingen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Patrik Philippe, von Herznach, in Gipf-Oberfrick, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6377070, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Baltensperger Dieter, in Neerach, CH-020.1.042.543-1, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2005, S. 18, Publ. 2645536).
Sitz neu:
Niederglatt.
Domizil neu:
Lägernstrasse 20, 8172 Niederglatt ZH.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baltensperger, Dieter, von Hochfelden, in Niederglatt, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Neerach].