Daniel Balet
residente a Sion, da Saint-Léonard Mandati attuali: Valais Assurances & Conseils Sàrl, 3D - Vision, Daniel Balet Persone correlate: Violjeta Hasani, Violjeta Hasani Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Daniel Balet", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Daniel Balet"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Daniel Balet", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Daniel Balet"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Daniel Balet
Persone con il nome Daniel Balet lavorano in questi rami economici
Servizi per le assicurazioni e casse pensioni
Servizi pubblicità
Servizi per le assicurazioni e casse pensioni
Servizi pubblicità
Privato con il nome Daniel Balet
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Balet
Numero di pubblicazione: HR02-1005960269, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Oh Bon Plan Sàrl, à Sion, CHE-401.769.306, société à responsabilité limitée (No. FOSC 159 du 18.08.2020, Publ. 1004960225).
Modification des statuts:
06.02.2024.
Nouvelle raison sociale:
Valais Assurances & Conseils Sàrl.
Nouveau but:
La société poursuit les buts suivants: toute activité d'analyses, de conseils et de prestations de services en matière d'assurances et de prévoyance professionnelle aux entreprises et aux particuliers;
le développement d'un réseau de courtiers, l'assistance et la fourniture de toutes prestations administratives, fiscales et patrimoniales ;
la gestion et le courtage immobiliers, l'acquisition et la vente de biens mobiliers et immobiliers, la promotion et la mise en valeur de biens immobiliers ainsi que l'exercice de toute activité dans le domaine de l'immobilier. La société peut acquérir, détenir, grever, aliéner et gérer des biens immobiliers en Suisse et à l'étranger dans le cadre de son activité, en lien avec son but, à l'exception de toutes opérations prohibées par la LFAIE. La société peut en outre effectuer, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou autres, se rapportant directement ou indirectement à son but social. Elle peut créer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises. La société peut également accorder ou demander des prêts ou autres garanties à ses associés, ses filiales ou des parties liées.
Inscription ou modification de personne(s):
Balet, Daniel, de Saint-Léonard, à Sion, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 140 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: associé et gérant, avec signature individuelle, pour 60 parts sociales de CHF 100.00];
Hasani, Violjeta, de Sion, à Sion, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 60 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: associée et présidente des gérants, avec signature individuelle, pour 140 parts sociales de CHF 100.00]. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Numero di pubblicazione: HR02-1004668240, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
3D - Vision, Daniel Balet, à Sion, CHE-201.913.499, entreprise individuelle (No. FOSC 7 du 11.01.2018, Publ. 3983219).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Balet, Charles Henri, de Saint-Léonard, à Saint-Léonard, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Balet, Daniel, de Saint-Léonard, à Sion, titulaire, avec signature individuelle [précédemment: à Saint-Léonard];
Hasani, Violjeta, de Sion, à Sion, avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004668243, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Oh Bon Plan Sàrl, à Sion, CHE-401.769.306, société à responsabilité limitée (No. FOSC 32 du 15.02.2018, Publ. 4059331).
Inscription ou modification de personne(s):
Hasani, Violjeta, de Sion, à Sion, associée et présidente des gérants, avec signature individuelle, pour 140 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: ressortissante serbe];
Balet, Daniel, de Saint-Léonard, à Sion, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 60 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: à Saint-Léonard].