Charles-Henri Balet
residente a St-Léonard, da Saint-Léonard Mandati attuali: 3Design Balet Charles Henri, CHB Technologies SA e di più Persone correlate: Pierre-André Balet Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Charles-Henri Balet", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Charles-Henri Balet"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Charles-Henri Balet", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Charles-Henri Balet"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Charles-Henri Balet
Persone con il nome Charles-Henri Balet lavorano in questi rami economici
Altre libere professioni
Servizi per consulenza manageriale
Commercio di prodotti informatici e di comunicazione
Altre libere professioni
Servizi per consulenza manageriale
Commercio di prodotti informatici e di comunicazione
Privato con il nome Charles-Henri Balet
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Charles-Henri Balet
Numero di pubblicazione: HR02-1005957903, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Caerus Conseil Sàrl, à Saint-Léonard, CHE-112.991.600, société à responsabilité limitée (No. FOSC 229 du 26.11.2019, Publ. 1004768618).
Nouvelle adresse:
Rue des Vergers 27, 1958 St-Léonard.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Balet, Charles-Henri, de Saint-Léonard, à Saint-Léonard, associé, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Balet, Frédéric, de Saint-Léonard, à Saint-Léonard, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: à Sion, gérant, avec signature individuelle, sans part sociale].
Numero di pubblicazione: HR02-1004768618, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
NetSave Sàrl, à Saint-Léonard, CHE-112.991.600, société à responsabilité limitée (No. FOSC 181 du 18.09.2009, p.17, Publ. 5253764).
Modification des statuts:
28.10.2019.
Nouvelle raison sociale:
Caerus Conseil Sàrl.
Nouvelle adresse:
c/o Prolectronic SA, Grand Rue 27, 1958 St-Léonard.
Nouveau but:
L'exploitation d'un bureau fiduciaire et fiscal (cf. statuts pour but complet).
Nouvelles communications:
Communication aux associés: convocation à l'assemblée générale par écrit, par courriel avec accusé de réception obligatoire ou par avis inséré dans la FOSC et toute autre communication par écrit ou par courriel.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Balet, Jean-René, de Grimisuat, à Grimisuat, associé, sans droit de signature, pour 3 parts sociales de CHF 1'000.00;
Balet, Pierre-André, de Saint-Léonard, à Saint-Léonard, associé, sans droit de signature, pour 3 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Balet, Charles-Henri, de Saint-Léonard, à Saint-Léonard, associé, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: associé et gérant, avec signature individuelle, pour 14 parts sociales de CHF 1'000.00];
Balet, Frédéric, de Saint-Léonard, à Sion, gérant, avec signature individuelle. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Numero di pubblicazione: 5253764, Ufficio del registro di commercio Vallese
NetSave Sàrl, à Saint-Léonard, CH-626.4.010.433-5, Société à responsabilité limitée (FOSC no 124 du 01.07.2009, p. 42, publ. 5105668).
Modification des statuts:
9.09.2009.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Nouvel organe de publication:
FOSC.
Nouvelles communications:
Communication aux associés: par écrit ou par courriel. [biffé: capital social entièrement libéré].
Personne et signature radiée:
Clivaz, Frédéric, de Saint-Jean, à Aven (Conthey), associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 3'000.--.
Inscription ou modification de personnes:
Balet, Charles-Henri, de Saint-Léonard, à Saint-Léonard, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 14 parts sociales de CHF 1'000.-- [précédemment: pour une part sociale de CHF 11'000.--];
Balet, Jean-René, de Grimisuat, à Grimisuat, associé, sans droit de signature, pour 3 parts sociales de CHF 1'000.-- [précédemment: pour une part sociale de CHF 3'000.--];
Balet, Pierre-André, de Saint-Léonard, à Saint-Léonard, associé, sans droit de signature, pour 3 parts sociales de CHF 1'000.-- [précédemment: pour une part sociale de CHF 3'000.--]. [Adaptation au nouveau droit de la Sàrl].