Marcel Baggenstos
residente a Stäfa, da Gersau Mandati attuali: Pro Gastro AG Persone correlate: Claude Baggenstos Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marcel Baggenstos", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marcel Baggenstos"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marcel Baggenstos", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marcel Baggenstos"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Marcel Baggenstos
Persone con il nome Marcel Baggenstos lavorano in questi rami economici
Esercizio delle aziende gastronomiche
Esercizio delle aziende gastronomiche
Privato con il nome Marcel Baggenstos
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Marcel Baggenstos
Numero di pubblicazione: HR02-1004783663, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Volg Konsumwaren AG, in Winterthur, CHE-105.854.263, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2019, Publ. 1004717429).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baggenstos, Marcel, von Gersau, in Stäfa, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krummenacher, David Josef, von Hasle (LU), in Dietikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oetwil an der Limmat];
Schürer, Oliver, von Zürich, in Embrach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Opfikon];
Da Mota Martins, Mario, portugiesischer Staatsangehöriger, in Frauenfeld, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gisler, Kaspar, von Bürglen (UR), in Matzingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5947292, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Volg Konsumwaren AG, in Winterthur, CH-020.3.928.024-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 14.04.2010, S. 26, Publ. 5585792).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Freitag, Kurt, von Walenstadt, in Walenstadt, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beugger, Alex, von Oberhallau, in Dättlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wicki, Kurt, von Schüpfheim, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baggenstos, Marcel, von Gersau, in Stäfa, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eisenring, Andreas, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kühne, Karl, von Benken SG, in Hinwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wegmüller, Roger, von Vechigen, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Pro Gastro AG, bisher in Stäfa, Führen von gastronomischen Betrieben, Handel mit Weinen und Lebensmitteln, Aktiengesellschaft, (SHAB Nr.97 vom 21.05.1993, S.2585).
Statutenänderung:
6.12.1996.
Sitz neu:
Hombrechtikon.
Domizil neu:
Im Zentrum 14, 8634 Hombrechtikon.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baggenstos, Claude, von Gersau, in Hombrechtikon, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Männedorf];
Baggenstos, Marcel, von Gersau, in Kyburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Rapperswil SG].