Marc Baggenstos
residente a Küssnacht am Rigi, da Gersau Mandati attuali: bsp Ingenieure + Planer AG Persone correlate: Heinz Schnider Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marc Baggenstos", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marc Baggenstos"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marc Baggenstos", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marc Baggenstos"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Marc Baggenstos
Persone con il nome Marc Baggenstos lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Marc Baggenstos
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Marc Baggenstos
Numero di pubblicazione: HR01-1005685327, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Baggenstos Küchen GmbH, in Pfäffikon, CHE-368.176.843, Seestrasse 27, 8330 Pfäffikon ZH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
07.02.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung und Handel, Herstellung und Installation von Inneneinrichtungsgegenständen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Baggenstos Küchen, in Fischenthal (CHE-167.077.278), gemäss Vertrag vom 07.02.2023 und Übernahmebilanz per 31.12.2022 mit Aktiven von CHF 143'971.79 und Passiven von CHF 123'652.63, wofür 200 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 07.02.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Baggenstos, Marco, von Gersau, in Fischenthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005387506, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
zabarte fine fittings GmbH, in Zürich, CHE-376.462.587, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2018, Publ. 4420655).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arquint, Giovanni Maria Giuseppe, von Scuol, in Zug, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Baggenstos, Marco, von Gersau, in Fischenthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zahno, Oswald, von Tafers, in Chur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 und mit 40 Stammanteilen zu je CHF 250.00 (Stimmrechtsstammanteile) [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 250.00 (Stimmrechtsstammanteil(e))].
Numero di pubblicazione: HR02-1005153621, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
bsp Ingenieure + Planer AG, in Küssnacht (SZ), CHE-106.846.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2013, S.0, Publ. 7048472).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürkli, Hans, von Meggen, in Meggen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baggenstos, Marc, von Gersau, in Küssnacht (SZ), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
BDO AG (CHE-426.842.563), in Altdorf (UR), Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-120.9.000.464-3)].
Zweigniederlassung neu:
Meggen (CHE-322.946.186) [bisher: Meggen LU]. Erlenbach (ZH) (CHE-222.366.249) [bisher: Erlenbach ZH]. Andermatt (CHE-289.988.734).