Hermann Baggenstos
residente a Schmerikon, da Gersau Mandati attuali: Stäge Baggenstos AG Persone correlate: Magdalena Baggenstos-Muxel Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hermann Baggenstos", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hermann Baggenstos"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hermann Baggenstos", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hermann Baggenstos"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Hermann Baggenstos
Persone con il nome Hermann Baggenstos lavorano in questi rami economici
Verniciatore
Verniciatore
Privato con il nome Hermann Baggenstos
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Hermann Baggenstos
Numero di pubblicazione: HR02-1005321186, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Stäge Baggenstos AG, in Schmerikon, CHE-106.466.969, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2009, S.14, Publ. 5171838).
Domizil neu:
Seegartenstrasse 17, 8716 Schmerikon.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baggenstos, Hermann, von Gersau, in Schmerikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift]. [Anpassung betr. Funktion aufgrund geänderter Eintragungspraxis].
Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Bochsler & Baggenstos AG, bisher in U z n a c h, Beratung in sowie Ausführung von Maler- und Tapezierarbeiten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 03.12.1996 , S. 7465).
Statutenänderung:
22.10.1999.
Firma neu:
Stäge Baggenstos AG.
Sitz neu:
S c h m e r i k o n.
Domizil neu:
Breitestrasse 18, 8716 Schmerikon.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 19.05.1989 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 19. Mai 1989 und Uebernahmebilanz per 31. Dezember 1988 von der bisherigen Kollektivgesellschaft "Bochsler und Baggenstos", in Uznach, den Geschäftsbetrieb mit Aktiven CHF 130 511.15 und Passiven von CHF 16 461.50, zum Preise von CHF 114 049.65, wovon CHF 50 000.- an das Grundkapital angerechnet werden.].
Vinkulierung neu:
Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bochsler, Josef, von Uznach, in Uznach, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baggenstos, Hermann, von Gersau, in Schmerikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident];
Baggenstos-Muxel, Magdalena, von Gersau, in Schmerikon, mit Einzelprokura.