Michaël F. Bagattini
residente a Vernier, da Genève Mandati attuali: Bagattini SA, Association CIE Carrelage Genève e di più Persone correlate: Olivier Mocellin, Benoît Ambrosetto, Raphaelle Bagattini e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Michaël F. Bagattini", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Michaël F. Bagattini"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Michaël F. Bagattini", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Michaël F. Bagattini"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Michaël F. Bagattini
Persone con il nome Michaël F. Bagattini lavorano in questi rami economici
Altri tipi di ristrutturazione (incl. ristrutturazione d’interni)
Altre servici in educazione
Servizi per consulenza manageriale
Altri tipi di ristrutturazione (incl. ristrutturazione d’interni)
Altre servici in educazione
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome Michaël F. Bagattini
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Michaël F. Bagattini
Numero di pubblicazione: HR02-1004705844, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
trustmed GmbH, in Stäfa, CHE-110.177.066, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2019, Publ. 1004703050).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bagattini, Michael, von Weiningen ZH, in Uetikon am See, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhardt, Dr. med. Tobias, von Zürich und Horgen, in Männedorf, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Klainguti, Michael, von Samedan, in Küsnacht (ZH), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4286427, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
zmed Praxis AG, in Zürich, CHE-115.294.035, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 08.08.2012, Publ. 6802190). Gemäss Erklärung vom 23.05.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bagattini, Michael, von Weiningen ZH, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CH-020.3.927.906-5), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balmer, Sabina, von Zürich, in Zug, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2660589, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 25 vom 05.02.2016 publizierten TR-Eintrags Nr. 4'433 vom 02.02.2016trustmed GmbH, in Stäfa, CHE-110.177.066, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 25 vom 05.02.2016, Publ. 2651043).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bagattini, Michael, von Weiningen ZH, in Uetikon am See, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Oetwil am See].