Peter Bärtsch
residente a Heiligkreuz (Mels), da Mels Mandati attuali: VDL ETG Switzerland AG Persone correlate: Christoph Guido Künzler, Gerardus Antonius Maria Jakobs, Johannes Bernadus Piggen Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Bärtsch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Bärtsch"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Bärtsch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Bärtsch"
|
|
Peter Bärtsch
residente a Wangen, da Seewis im Prättigau Mandati attuali: pb marketing Peter Bärtsch Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Bärtsch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Bärtsch"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Bärtsch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Bärtsch"
|
|
Peter Bärtsch
residente a Landquart, da Seewis im Prättigau Mandati attuali: Ixtiliton GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Bärtsch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Bärtsch"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Bärtsch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Bärtsch"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Peter Bärtsch
Persone con il nome Peter Bärtsch lavorano in questi rami economici
Fabbricazione di elementi costruttivi elettronici
Servizi per consulenza PR
Fornitura di servizi informatici
Fabbricazione di elementi costruttivi elettronici
Servizi per consulenza PR
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome Peter Bärtsch
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Peter Bärtsch
Numero di pubblicazione: HR02-1005042164, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Raiffeisenbank Sarganserland Genossenschaft, in Mels, CHE-105.804.584, Genossenschaft (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2020, Publ. 1004994626).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bärtsch, Peter, von Mels, in Heiligkreuz (Mels), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004795416, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
VDL ETG Switzerland AG, in Wartau, CHE-109.339.439, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2017, S.0, Publ. 3767557).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Peter, von Mels, in Mels, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bärtsch, Peter, von Mels, in Mels, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hartmann, Peter, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Mels, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1004544292, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Ixtiliton GmbH, in Landquart, CHE-436.173.137, Bahnhofstrasse 41A, 7302 Landquart, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
11.01.2019.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie, insbesondere Entwicklung von Software und Verkauf von damit zusammenhängenden Produkten;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 08.01.2019 ein Fahrzeug Skoda Oktavia RS D 4x4, erste Inverkehrssetzung 2017, wofür 200 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben und CHF 6'000.00 als Forderung gutgeschrieben werden. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 11.01.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Bärtsch, Peter, von Seewis im Prättigau, in Landquart, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.