Rolf Bänziger
residente a Stettfurt, da Lutzenberg Mandati attuali: VEBOS Group AG, ImoVer GmbH Persone correlate: Marlise Bänziger-Läderach Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rolf Bänziger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rolf Bänziger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rolf Bänziger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rolf Bänziger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Rolf Bänziger
Persone con il nome Rolf Bänziger lavorano in questi rami economici
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Compravendita di immobili propri
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Rolf Bänziger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Rolf Bänziger
Numero di pubblicazione: HR02-1005093581, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
VEBOS Group AG, bisher in Appenzell, CHE-101.041.930, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 04.11.2013, Publ. 1160689).
Statutenänderung:
20.01.2021.
Sitz neu:
Stettfurt.
Domizil neu:
Haldenstrasse 7, 9507 Stettfurt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bänziger, Rolf, von Lutzenberg, in Stettfurt, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Bänziger, Marlise, von Lutzenberg, in Stettfurt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004587341, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Swiss Car Corporation GmbH, in Zürich, CHE-113.168.431, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2014, S.0, Publ. 1712205).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Novacek, Michal, von Illnau-Effretikon, in Zollikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Bänziger, Rolf Roland, von Affoltern im Emmental, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
TOP-ALLIANCE AG (CHE-113.744.493), in Menznau, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Schwegler, Martin, von Menznau, in Menznau, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3578649, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Wohlfahrtsstiftung der Janssen Vaccines AG, in Bern, CHE-109.695.271, Stiftung (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2016, Publ. 3127863).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bänziger, Rolf, von Heiden, in Hallau, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Racine, Michel, von Plateau de Diesse, in Recherswil, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.