Barbara Bänninger-Henggeler
residente a Zug, da Zumikon Mandati attuali: Hunn Holding AG Persone correlate: Marie-Christine Iacopetta, Jean-Pierre Iacopetta, Jürg Bänninger-Henggeler Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Barbara Bänninger-Henggeler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Barbara Bänninger-Henggeler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Barbara Bänninger-Henggeler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Barbara Bänninger-Henggeler"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Barbara Bänninger-Henggeler
Persone con il nome Barbara Bänninger-Henggeler lavorano in questi rami economici
Esercizio di una società partecipate
Esercizio di una società partecipate
Privato con il nome Barbara Bänninger-Henggeler
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Barbara Bänninger-Henggeler
Numero di pubblicazione: HR02-1005954952, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Soga AG, in Zug, CHE-107.393.422, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2021, Publ. 1005344443).
Firma neu:
Soga AG in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Jürg Bänninger-Henggeler, Schönegg 12, 6300 Zug.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 10.10.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bänninger-Henggeler, Barbara, von Zumikon, in Zug, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bänninger-Henggeler, Jürg, von Zumikon, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005052261, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Soga AG, in Bremgarten (AG), CHE-107.393.422, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2018, Publ. 1004501726).
Statutenänderung:
07.12.2020.
Domizil neu:
Fischbacherstrasse 15, 5620 Bremgarten AG. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 07.12.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
OBT AG (CHE-168.775.770), in Berikon, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bänninger-Henggeler, Jürg, von Zumikon, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wohlen];
Bänninger-Henggeler, Barbara, von Zumikon, in Zug, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wohlen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Soga AG, bisher in Uesslingen , Aktiengesellschaft (SHAB Nr.61 vom 30.3.1992 S.1417).
Statutenänderung:
31.5.1994.
Sitz neu:
Bremgarten AG.
Domizil neu:
Industrie Fischbacherstrasse, 5620 Bremgarten.
Zweck neu:
Handel mit Gartenmöbeln und Produkten aller Art sowie Uebernahme von Vertretungen, Patent- und Lizenzverwertungen, Durchführung von Import, Export- und Transitgeschäften sowie Ausübung aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen;
die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten oder mit solchen fusionieren sowie Liegenschaften erwerben und veräussern.
Aktienkapital:
Fr.100000.
Liberierung Aktienkapital:
Fr.100000.
Aktien:
100 Namenaktien zu Fr.1000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung neu:
Die Uebertragbarkeit der Namenaktien ist beschränkt nach Massgabe der Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirsiger-Erne, Ursula, von Pfaffnau, in Uesslingen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Knecht, Gabriela, von Bäretswil, in Uesslingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bänninger-Henggeler, Jürg, von Zumikon, in Wohlen, Präsident, mit Einzelunterschrift (bisher: Vizepräsident);
Bänninger-Henggeler, Barbara, von Zumikon, in Wohlen, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift (bisher: Mitglied);
Ingold, Fritz, von Bettenhausen, in Lupfig, mit Kollektivprokura zu zweien;
Higewo Treuhand und Revisions AG, in Wohlen, Revisionsstelle.