Alfred Badertscher
residente a Langnau im Emmental, da Lauperswil Mandati attuali: BASAG Bäckereieinrichtungen GmbH in Liquidation Persone correlate: Martin Schütz, Urs Bernhard Bürer, Marlies Moser Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alfred Badertscher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alfred Badertscher"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alfred Badertscher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alfred Badertscher"
|
|
Alfred Badertscher
residente a Walkringen, da Lauperswil Mandati attuali: Badertscher Haustechnik GmbH Persone correlate: Rolf Badertscher Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alfred Badertscher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alfred Badertscher"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alfred Badertscher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alfred Badertscher"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Alfred Badertscher
Persone con il nome Alfred Badertscher lavorano in questi rami economici
Commercio con macchine
Altra attività edilizia
Commercio con macchine
Altra attività edilizia
Privato con il nome Alfred Badertscher
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Alfred Badertscher
Numero di pubblicazione: HR02-1004925011, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Badertscher Haustechnik GmbH, in Walkringen, CHE-110.100.201, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2017, Publ. 3675601).
Statutenänderung:
23.06.2020.
Zweck neu:
Beratung, die Planung und die Ausführung von und Handel mit Spenglerei-, Sanitär-, Heizungs- und alternativen Energieanlagen sowie Erbringen der damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen. Sie kann im In- und Ausland Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 12.06.2003 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung von Alfred Badertscher 1954, in Walkringen, das Geschäft der nicht im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma "Alfred Badertscher, Heizungen, Sanitär, Spenglerei", in Walkringen, gemäss Sacheinlage-/Sachübernahmevertrag vom 12.6.2003 und Übernahmebilanz per 31.12.2002 mit Aktiven von CHF 176'416.66 und Passiven von CHF 111'298.90, wofür CHF 45'000.-- auf das Stammkapital angerechnet und CHF 20'117.76 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Badertscher, Alfred 1954, von Lauperswil, in Walkringen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Badertscher, Rolf, von Lauperswil, in Walkringen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 225 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00];
Badertscher, Alfred, von Lauperswil, in Walkringen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 225 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Badertscher, Alfred 1979, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00].
Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
BASAG Service- und Handelsgesellschaft GmbH, in S i g n a u , Lichtgut, 3534 Signau, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
12.01.2001.
Zweck:
Handel mit technischen Geräten und Anlagen und deren Instandhaltung durch Erbringung von Serviceleistungen. Die Gesellschaft kann Immobilien erwerben oder veräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Stammkapital:
CHF 27'000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Bürer, Urs Bernhard, von Walenstadt, in Hinterkappelen (Gemeinde Wohlen bei Bern), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000;
Beyer, Matthias Rudolf, deutscher Staatsangehöriger, in Aegerten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000;
Badertscher, Alfred, von Lauperswil, in Langnau im Emmental, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000;
Schütz, Martin, von Sumiswald, in Trubschachen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000;
Moser, Marlies, von Röthenbach im Emmental, in Signau, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000;
Geissbühler, Hans, von Lützelflüh, in Schüpbach (Gemeinde Signau), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000;
Ryser, Anton, von Seeberg, in Zäziwil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000;
Schweizer, Adrian, von Langnau im Emmental, in Schliern bei Köniz (Gemeinde Köniz), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.