Tobias Bachmann
residente a Frauenfeld, da Uesslingen-Buch Mandati attuali: Baugarten GmbH Persone correlate: Maria Anna Agnes Zillig-Ruckstuhl Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Tobias Bachmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Tobias Bachmann"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Tobias Bachmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Tobias Bachmann"
|
|
Tobias Bachmann
residente a Bütschwil, da Amden Mandati attuali: Raiffeisenbank Regio Unteres Toggenburg & Neckertal Genossenschaft Persone correlate: Christian Okle, Ralph Rütsche, Matthias Hefti e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Tobias Bachmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Tobias Bachmann"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Tobias Bachmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Tobias Bachmann"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Tobias Bachmann
Persone con il nome Tobias Bachmann lavorano in questi rami economici
Progettazione giardini e paesaggistica
Esercizio delle banche e istituti di credito
Progettazione giardini e paesaggistica
Esercizio delle banche e istituti di credito
Privato con il nome Tobias Bachmann
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Tobias Bachmann
Numero di pubblicazione: HR02-1005466110, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Raiffeisenbank Regio Unteres Toggenburg & Neckertal Genossenschaft, in Bütschwil-Ganterschwil, CHE-105.784.496, Genossenschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2022, Publ. 1005374524).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knaus, Kurt, von Hemberg, in Schönengrund, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Tobias, von Amden, in Bütschwil (Bütschwil-Ganterschwil), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Breitenmoser, Dominik, von Bütschwil-Ganterschwil, in Mosnang, mit Kollektivprokura zu zweien;
Temprana Landeira, Ruben, spanischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4388503, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Raiffeisenbank Unteres Toggenburg Genossenschaft, in Bütschwil-Ganterschwil, CHE-105.784.496, Genossenschaft (SHAB Nr. 94 vom 17.05.2018, Publ. 4234777).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Tobias, von Amden, in Bütschwil (Bütschwil-Ganterschwil), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3438753, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Baugarten GmbH, in Frauenfeld, CHE-109.065.986, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2013, Publ. 1073663).
Statutenänderung:
28.03.2017.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung und Ausführung von Anlagen in den Geschäftsbereichen Gartenbau, Landschafts- und Erdbau sowie den Unterhalt und die Pflege von Gartenanlagen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen und gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten. Sie kann Grundstücke, Wertschriften, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, halten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schüpbach, Dominik, von Mirchel, in Frauenfeld, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zillig-Ruckstuhl, Maria Anna Agnes, von Muolen, in Frauenfeld, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00];
Bachmann, Tobias, von Uesslingen-Buch, in Frauenfeld, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00].