Luigi Azzato
residente a Pfungen, da Italia Mandati attuali: Pronto 2000 GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Luigi Azzato", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Luigi Azzato"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Luigi Azzato", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Luigi Azzato"
|
|
Luigi Azzato
residente a Neftenbach, da Italia Mandati attuali: Azzato Car paint Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Luigi Azzato", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Luigi Azzato"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Luigi Azzato", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Luigi Azzato"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Luigi Azzato
Persone con il nome Luigi Azzato lavorano in questi rami economici
Reparazione di generi diversi
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Reparazione di generi diversi
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Privato con il nome Luigi Azzato
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Luigi Azzato
Numero di pubblicazione: HR02-1005246080, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Azzato Car paint, in Neftenbach, CHE-115.933.510, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2015, S.0, Publ. 1996409).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Azzato, Luigi, italienischer Staatsangehöriger, in Neftenbach, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wiesendangen].
Numero di pubblicazione: 2949607, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Pronto 2000 GmbH, in Winterthur, CHE-101.040.824, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 11 vom 18.01.2010, S. 27, Publ. 5445670).
Statutenänderung:
09.06.2016.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Beratung und Service für Schuhreparaturen, Anfertigen von Schlüsseln und Verkauf von Lederaccessoires. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 10.07.2000 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 07.04.2000 Maschinen für die Bearbeitung von Schuhen, Leder-waren, für die Herstellung von Schlüsseln und diverses Mobiliar und eine Kasse, wofür CHF 26'000.-- auf das Stammkapital angerechnet werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Collura, Mirco, italienischer Staatsangehöriger, in Kleinandelfingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 13'000.00;
Collura, Rosario, italienischer Staatsangehöriger, in Kleinandelfingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 13'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Azzato, Luigi, italienischer Staatsangehöriger, in Pfungen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 13'000.00.
Numero di pubblicazione: 2867415, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ACP-Schuh-Service GmbH, in Winterthur, CHE-109.324.716, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 203 vom 20.10.2015, Publ. 2434221).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Azzato, Luigi, italienischer Staatsangehöriger, in Pfungen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Perilli, Giuseppe, von Andelfingen, in Illnau-Effretikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 11'000.00 [bisher: italienischer Staatsangehöriger, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00].