Andreas Aufdenblatten
residente a Zermatt, da Zermatt Mandati attuali: Walliserkanne, Aufdenblatten Andreas, Aufdenblatten Asset AG e di più Persone correlate: Patrik Aufdenblatten, Alex Aufdenblatten, Tamara Julen Dridi e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andreas Aufdenblatten", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andreas Aufdenblatten"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andreas Aufdenblatten", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andreas Aufdenblatten"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Andreas Aufdenblatten
Persone con il nome Andreas Aufdenblatten lavorano in questi rami economici
Esercizio delle aziende gastronomiche
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Esercizio Hotel, alberghi e pensioni
Esercizio delle aziende gastronomiche
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Esercizio Hotel, alberghi e pensioni
Privato con il nome Andreas Aufdenblatten
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Andreas Aufdenblatten
Numero di pubblicazione: HR02-1005615547, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Parkhotel Beau-Site AG, in Zermatt, CHE-107.914.640, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2020, Publ. 1004835373).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Julen, Albert Franz, von Zermatt, in Brig-Glis, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Perren-Julen, Christa Stephanie, von Zermatt, in Zermatt, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Alex Aufdenblatten oder Andreas Aufdenblatten [bisher: Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Aufdenblatten, Alex, von Zermatt, in Zermatt, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Christa Stephanie Perren-Julen oder Tamara Julen [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Aufdenblatten, Andreas, von Zermatt, in Zermatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Christa Stephanie Perren-Julen oder Tamara Julen [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Julen, Tamara, von Zermatt, in Zermatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Alex Aufdenblatten oder Andreas Aufdenblatten.
Numero di pubblicazione: HR02-1005194851, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Matterhorn Group AG, in Zermatt, CHE-101.253.277, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2019, Publ. 1004533779).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aufdenblatten, Andreas, von Zermatt, in Zermatt, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Perren, Samuel, von Zermatt, in Zermatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Schnyder, Wilhelm, von Steg-Hohtenn, in Steg VS (Steg-Hohtenn), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Biner, Valerie, von Zermatt, in Zermatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Franzen, Dominik, von Zermatt, in Zermatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Julen, Paul Marc, von Zermatt, in Zermatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Zurwerra, Michael, von Ried-Brig, in Ried-Brig, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Numero di pubblicazione: HR02-1004835373, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Berichtigung des im SHAB Nr. 61 vom 28.03.2002, S. 16, publizierten TR-Eintrages Nr. 244 vom 22.03.2002 Parkhotel Beau-Site AG, in Zermatt, CHE-107.914.640, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2019, Publ. 1004622039).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aufdenblatten, Andreas, von Zermatt, in Zermatt, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [nicht: in Ried-Brig].